EXPERTOS DE INVESTIGACION DE SINIESTROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almagro, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPERTOS DE INVESTIGACION DE SINIESTROS SL
CIF B86537974
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de investigación
Fecha de Constitución 30/08/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EXPERTOS DE INVESTIGACION DE SINIESTROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPERTOS DE INVESTIGACION DE SINIESTROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Jesus Chico Ancillo | Administrador Unico | 16/02/2022 | 31/01/2024 |
Antonio Jesus Chico Ancillo | Liquidador | 31/01/2024 | 31/01/2024 |
Antonio Jesus Chico Ancillo | Administrador Solidario | 26/10/2018 | 16/02/2022 |
Gomez Cobo Julio Alberto | Administrador Solidario | 26/10/2018 | 16/02/2022 |
Gomez Cobo Julio Alberto | Socio Unico | 17/09/2012 | 26/10/2018 |
Gomez Cobo Julio Alberto | Administrador Unico | 17/09/2012 | 26/10/2018 |
ACTOS BORME DE EXPERTOS DE INVESTIGACION DE SINIESTROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 126, S 8, H M 544758, I/A 5 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 126, S 8, H M 544758, I/A 5 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 126, S 8, H M 544758, I/A 5 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 126, S 8, H M 544758, I/A 5 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 125, S 8, H M 544758, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 125, S 8, H M 544758, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 125, S 8, H M 544758, I/A 3 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 125, S 8, H M 544758, I/A 2 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 125, S 8, H M 544758, I/A 2 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30268 , F 125, S 8, H M 544758, I/A 2 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28