GOMEZ ARANDA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de GOMEZ ARANDA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GOMEZ ARANDA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FENG SHUI STYLE SL | Apoderado | 23/02/2016 | 01/10/2021 |
VIAJES CHINAMAR SA | Apoderado Solidario | 11/07/2012 | 16/08/2021 |
VIAJES CHINAMAR SA | Apoderado | 16/08/2021 | |
VIAJES CHINAMAR SA | Administrador Solidario | 05/12/2019 | 16/08/2021 |
VIAJES CHINAMAR SA | Liquidador | 16/08/2021 | 16/08/2021 |
EUROINDICO SL | Apoderado Solidario | 17/07/2012 | 24/12/2020 |
CONTINENTURE SL | Administrador Solidario | 17/10/2018 | 15/05/2019 |
EXTREMO ORIENTE SA | Administrador Solidario | 28/06/2012 | 11/12/2017 |
FENG SHUI STYLE SL | Administrador Solidario | 25/10/2017 | |
TELEAVION 2000 GESTIONES TURISTICAS SA | Apoderado Solidario | 17/07/2012 | 23/02/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GOMEZ ARANDA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ ARANDA MARIA DOLORES
Empresa: FENG SHUI STYLE SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gomez Aranda Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29699 , F 193, S 8, H M 271822, I/A 15 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-28
Empresa: VIAJES CHINAMAR SA
Liquidador
- Gomez Aranda Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 20 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Empresa: VIAJES CHINAMAR SA
Apoderado Solidario
- Gomez Aranda Maria Dolores
- Gomez Aranda Raquel
Apoderado
- Gomez Aranda David
- Gomez Aranda Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 20 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Empresa: VIAJES CHINAMAR SA
Administrador Solidario
- Aranda Jorquera Amalia
- Gomez Aranda Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 20 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Empresa: VIAJES CHINAMAR SA
Administrador Solidario
- Aranda Jorquera Amalia
- Gomez Aranda Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 19 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Empresa: CONTINENTURE SL
Administrador Solidario
- Gomez Aranda David
- Gomez Aranda Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 59, S 8, H GC 54679, I/A 2 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-35
Empresa: CONTINENTURE SL
Administrador Solidario
- Gomez Aranda David
- Gomez Aranda Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 57, S 8, H GC 54679, I/A 1 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-35
Empresa: EXTREMO ORIENTE SA
Administrador Solidario
- Gomez Aranda Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 157, S 8, H M 52025, I/A 16 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: FENG SHUI STYLE SL
Administrador Solidario
- Gomez Aranda Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29699 , F 190, S 8, H M 271822, I/A 11 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-209-28
Apoderado Solidario
- Gomez Aranda Maria Dolores
- Gomez Aranda Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15795 , F 223, S 8, H M 266620, I/A 8 (23/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ ARANDA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de GOMEZ ARANDA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ ARANDA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos