EUROINDICO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 62
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EUROINDICO SL
CIF B80535214
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EUROINDICO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EUROINDICO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Jorquera Amalia | Administrador Solidario | 01/03/2018 | 24/12/2020 |
Gomez Aranda David | Liquidador | 24/12/2020 | 24/12/2020 |
Gomez Aranda David | Administrador Solidario | 29/06/2012 | 24/12/2020 |
Gomez Aranda Maria Dolores | Apoderado Solidario | 17/07/2012 | 24/12/2020 |
Gomez Aranda Raquel | Apoderado Solidario | 17/07/2012 | 24/12/2020 |
Gomez Aranda Francisco Javier | Administrador Solidario | 29/06/2012 |
ACTOS BORME DE EUROINDICO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29692 , F 133, S 8, H M 112562, I/A 13 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29692 , F 133, S 8, H M 112562, I/A 13 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29692 , F 133, S 8, H M 112562, I/A 13 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29692 , F 133, S 8, H M 112562, I/A 13 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29692 , F 133, S 8, H M 112562, I/A 12 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-28
- C/ GRAN VIA 62 2 - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29692 , F 133, S 8, H M 112562, I/A 11 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29692 , F 130, S 8, H M 112562, I/A 10 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6915 , F 148, S 8, H M 112562, I/A 9 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6915 , F 148, S 8, H M 112562, I/A 9 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-28