VIAJES CHINAMAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 62
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VIAJES CHINAMAR SA
CIF A78476082
Capital Social 688896.25 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Página Web www.chinamar.cyberagencias.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor BARRAGAN AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE VIAJES CHINAMAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VIAJES CHINAMAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Jorquera Amalia | Administrador Solidario | 05/12/2019 | 16/08/2021 |
BARRAGAN AUDITORES SLP | Auditor | 13/01/2014 | 16/08/2021 |
Biarge Sanjoaquin Valero Luis | Auditor | 14/03/2013 | 16/08/2021 |
Gomez Aranda David | Apoderado | 16/08/2021 | |
Gomez Aranda Maria Dolores | Apoderado Solidario | 11/07/2012 | 16/08/2021 |
Gomez Aranda Maria Dolores | Apoderado | 16/08/2021 | |
Gomez Aranda Maria Dolores | Administrador Solidario | 05/12/2019 | 16/08/2021 |
Gomez Aranda Maria Dolores | Liquidador | 16/08/2021 | 16/08/2021 |
Gomez Aranda Raquel | Apoderado Solidario | 11/07/2012 | 16/08/2021 |
Aranda Jorquera Amalia | Administrador Solidario | 28/06/2012 | 05/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE VIAJES CHINAMAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 20 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 20 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 20 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 20 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 20 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 19 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 19 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 19 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
- C/ GRAN VIA 62 2ª DH (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 18 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3108 , F 225, S 8, H M 53126, I/A 18 (03/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-8-28