EXTREMO ORIENTE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 62
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXTREMO ORIENTE SA
CIF A78024619
Actividad Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor Cavas Gomez Domingo
VINCULACIONES DE EXTREMO ORIENTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXTREMO ORIENTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranda Jorquera Amalia | Administrador Solidario | 30/09/2010 | 16/08/2021 |
Cavas Gomez Domingo | Auditor | 19/06/2013 | 16/08/2021 |
Gomez Aranda David | Administrador Solidario | 11/12/2017 | 16/08/2021 |
Gomez Aranda David | Apoderado | 18/07/2012 | 16/08/2021 |
Gomez Aranda David | Apoderado | 16/08/2021 | |
Gomez Aranda David | Liquidador | 16/08/2021 | 16/08/2021 |
Gomez Aranda Raquel | Apoderado | 18/07/2012 | 16/08/2021 |
Gomez Aranda Maria Dolores | Administrador Solidario | 28/06/2012 | 11/12/2017 |
Gomez Aranda Francisco Javier | Administrador Solidario | 30/09/2010 | 13/06/2012 |
ACTOS BORME DE EXTREMO ORIENTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 136, S 8, H M 52025, I/A 18 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 136, S 8, H M 52025, I/A 18 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 136, S 8, H M 52025, I/A 18 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 136, S 8, H M 52025, I/A 18 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37281 , F 136, S 8, H M 52025, I/A 18 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 157, S 8, H M 52025, I/A 17 (20/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
- C/ GRAN VIA 62 2º DH (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 157, S 8, H M 52025, I/A 16 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 157, S 8, H M 52025, I/A 16 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 157, S 8, H M 52025, I/A 16 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3041 , F 157, S 8, H M 52025, I/A 16 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28