GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS
Informe ejecutivo de GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEBNETWORLD SL | Apoderado | 17/03/2015 | |
GOMEZ AGUILERA ABOGADOS SL | Socio Unico | 04/02/2009 | |
GOMEZ AGUILERA ABOGADOS SL | Administrador Unico | 04/02/2009 |
VINCULACIONES DE GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS
Empresa: LINKAZO SL
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:DON SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Fecha de Resolución:27/06/2016
Número Procedimiento Concursal:400/2016
Datos Registrales:
Tomo:
31133
Libro:
0
Folio:
70
Hoja:
8-560296
Inscripción:
9
Fecha Inscripción22/02/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31133 , F 70, S 8, H M 560296, I/A 9 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: SEMILLAS MONTARAZ SA
Representante
- Gomez Aguilera Angel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34590 , F 54, S 8, H M 151776, I/A 19 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-28
Empresa: ONNURE CONSULTORIA Y SERVICIOS SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ONNURE CONSULTORIA Y SERVICIOS SA
Nif:A81861643
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Gomez Aguilera Angel Marcos
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:4
Juez / Ponente:ANDRES SANCHEZ MAGRO
Fecha de Resolución:04/02/2014
Número Procedimiento Concursal:790/2013
Datos Registrales:
Tomo:
12876
Libro:
0
Folio:
191
Hoja:
8-207081
Inscripción:
D
Fecha Inscripción25/07/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12876 , F 191, S 8, H M 207081, I/A D (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Empresa: GOMEZ AGUILERA ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Gomez Aguilera Angel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26337 , F 157, S 8, H M 474638, I/A 4 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-28
Empresa: ORTIZ SPORT FACTORY SL
Consejero
- Gomez Aguilera Angel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28743 , F 35, S 8, H M 517551, I/A 7 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Empresa: HACIENDA ALBARES SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Gomez Aguilera Angel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 84, S 8, H CR 13189, I/A 5 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-13
Empresa: BODEGAS HACIENDA ALBAE SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Gomez Aguilera Angel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 211, S 8, H CR 13600, I/A 12 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-13
Empresa: FORTEM INTEGRAL SL
Secretario No Consejero
- Gomez Aguilera Angel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27923 , F 196, S 8, H M 372679, I/A 21 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Empresa: AGUEDA EDUCATIS TRES CANTOS SL
Consejero
- Gomez Aguilera Angel Marcos
Secretario
- Gomez Aguilera Angel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30360 , F 217, S 8, H M 546390, I/A 6 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Empresa: AGUEDA EDUCATIS SL
Consejero
- Gomez Aguilera Angel Marcos
Secretario
- Gomez Aguilera Angel Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26457 , F 222, S 8, H M 476805, I/A 16 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
VER MAS ACTOS
Información de GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS
Mostramos los datos de GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOMEZ AGUILERA ANGEL MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos