AGUEDA EDUCATIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ensanche de Vallecas, 44
Código Postal 28051
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social AGUEDA EDUCATIS SL
CIF B85641777
Capital Social 18020.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/02/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Carpintero Grande Carlos
Propietario ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA
VINCULACIONES DE AGUEDA EDUCATIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGUEDA EDUCATIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilera Viton Jose Maria | Apoderado Solidario | 16/06/2009 | 27/11/2020 |
Arce Alonso Raul | Apoderado Mancomunado | 16/06/2009 | 27/11/2020 |
Carpintero Grande Carlos | Presidente | 19/10/2012 | 27/11/2020 |
Carpintero Grande Carlos | Consejero Delegado | 19/10/2012 | 27/11/2020 |
Carpintero Grande Carlos | Consejero | 19/10/2012 | 27/11/2020 |
Carpintero Grande Maria | Apoderado Mancomunado | 16/06/2009 | 27/11/2020 |
Carpintero Grande Maria | Apoderado Solidario | 12/08/2016 | 27/11/2020 |
Carpintero Grande Sara | Apoderado | 21/08/2013 | 27/11/2020 |
Carpintero Lopez Emilio | Apoderado Mancomunado | 16/06/2009 | 27/11/2020 |
Carpintero Lopez Juan Antonio | Apoderado | 01/12/2011 | 27/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGUEDA EDUCATIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39487 , F 217, S 8, H M 476805, I/A 19 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39487 , F 217, S 8, H M 476805, I/A 19 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
- Se deposita el proyecto de fusión por absorción a ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, como sociedad absorbente y AGUDA EDUCATIS SL, y PRORAX SA, como sociedades absorbidas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26457 , F 180, S 8, H M 476805, I/A 2M (15/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39487 , F 217, S 8, H M 476805, I/A 18 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
- Sociedades absorbidas: AGUEDA EDUCATIS TRES CANTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26457 , F 222, S 8, H M 476805, I/A 17 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
- Absorbidas: AGUEDA EDUCATIS TRES CANTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (14/08/2019)
CVE: BORME-B-2019-160-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26457 , F 222, S 8, H M 476805, I/A 16 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26457 , F 222, S 8, H M 476805, I/A 16 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26457 , F 220, S 8, H M 476805, I/A 15 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26457 , F 220, S 8, H M 476805, I/A 14 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28