ORTIZ AREA INMOBILIARIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ensanche de Vallecas, 44
Código Postal 28051
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ORTIZ AREA INMOBILIARIA SA
CIF A83747642
Capital Social 2817900.04 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/09/2003
Página Web www.grupoortiz.com
Nombres Anteriores
- ORTIZ AREA INMOBILIARIA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Carpintero Lopez Juan Antonio
Auditor AVANTER AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ORTIZ AREA INMOBILIARIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORTIZ AREA INMOBILIARIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arce Alonso Raul | Consejero | 08/06/2015 | 19/12/2019 |
AVANTER AUDITORES SL | Auditor | 05/08/2010 | 19/12/2019 |
Carpintero Grande Javier | Apoderado Solidario | 08/03/2011 | 19/12/2019 |
Carpintero Grande Maria | Apoderado Solidario | 12/08/2016 | 19/12/2019 |
Carpintero Grande Maria | Consejero | 08/06/2015 | 19/12/2019 |
Carpintero Grande Sara | Apoderado | 02/08/2013 | 19/12/2019 |
Carpintero Lopez Emilio | Consejero | 08/06/2015 | 19/12/2019 |
Carpintero Lopez Juan Antonio | Presidente | 08/06/2015 | 19/12/2019 |
Carpintero Lopez Juan Antonio | Consejero | 08/06/2015 | 19/12/2019 |
Carpintero Lopez Juan Antonio | Consejero Delegado | 08/06/2015 | 19/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ORTIZ AREA INMOBILIARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35169 , F 213, S 8, H M 342549, I/A 30 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35169 , F 213, S 8, H M 342549, I/A 30 (19/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-28
- Sociedades beneficiarias de la escisión: GRUPO ORTIZ PROPERTIES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 217, S 8, H M 342549, I/A 29 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
Capital Anterior: | 8.017.239,32 | Euros |
Disminución de capital | 5.199.339,28 | Euros |
Capital Actual: | 2.817.900,04 | Euros |
Porcentaje: | 64,85 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 217, S 8, H M 342549, I/A 29 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 215, S 8, H M 342549, I/A 28 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (05/07/2016)
CVE: BORME-B-2016-134-28
Empresa: ORTIZ AREA INMOBILIARIA SL
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 212, S 8, H M 342549, I/A 27 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Empresa: ORTIZ AREA INMOBILIARIA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 212, S 8, H M 342549, I/A 27 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Empresa: ORTIZ AREA INMOBILIARIA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 212, S 8, H M 342549, I/A 27 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Empresa: ORTIZ AREA INMOBILIARIA SL
- Denominación y forma adoptada: ORTIZ AREA INMOBILIARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 212, S 8, H M 342549, I/A 27 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28