HACIENDA ALBARES SL - EXTINGUIDA
Provincia Ciudad Real
Razón Social HACIENDA ALBARES SL
CIF B13371000
Actividad Elaboración de vinos
Fecha de Constitución 12/06/2003
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Carpintero Lopez Juan Antonio
Propietario PARTICIPACIONES LA CARTUJA SL
VINCULACIONES DE HACIENDA ALBARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HACIENDA ALBARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carpintero Lopez Juan Antonio | Administrador Unico | 12/02/2019 | 09/12/2020 |
PARTICIPACIONES LA CARTUJA SL | Socio Unico | 20/04/2012 | 09/12/2020 |
Carpintero Grande Juan Antonio | Consejero | 11/11/2013 | 12/02/2019 |
Carpintero Grande Sara | Consejero | 11/11/2013 | 12/02/2019 |
Carpintero Lopez Juan Antonio | Presidente | 11/11/2013 | 12/02/2019 |
Carpintero Lopez Juan Antonio | Consejero Delegado | 11/11/2013 | 12/02/2019 |
Carpintero Lopez Juan Antonio | Consejero | 11/11/2013 | 12/02/2019 |
Gomez Aguilera Angel Marcos | Secretario No Consejero | 11/11/2013 | 12/02/2019 |
Castello Camerlinck Juan Martin | Consejero | 11/11/2013 | |
Moraga Carrascosa Juan Carlos | Secretario | 11/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HACIENDA ALBARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 84, S 8, H CR 13189, I/A 6 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-13
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 84, S 8, H CR 13189, I/A 6 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-13
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 84, S 8, H CR 13189, I/A 5 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-13
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 84, S 8, H CR 13189, I/A 5 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-13
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 84, S 8, H CR 13189, I/A 5 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-13
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 83, S 8, H CR 13189, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-13
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 83, S 8, H CR 13189, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-13
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 344 , F 83, S 8, H CR 13189, I/A 3 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-13
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-13