GOIKOETXETA GONZALEZ JOSEBA IÑAKI
Informe ejecutivo de GOIKOETXETA GONZALEZ JOSEBA IÑAKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOIKOETXETA GONZALEZ JOSEBA IÑAKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACIES ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 18/02/2013 |
VINCULACIONES DE GOIKOETXETA GONZALEZ JOSEBA IÑAKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOIKOETXETA GONZALEZ JOSEBA IÑAKI
Empresa: IÑAJON ROJO SL
Consejero Delegado Solidario
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
Consejero
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
Presidente
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5607 , F 209, S 8, H BI 67828, I/A 2 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-48
Consejero Independiente
- Bartolome Delicado Francisco Javier
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
- Valdivielso Cañas Alberto
Consj.Domini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42464 , F 85, S 8, H M 549293, I/A 568 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: ACIES ABOGADOS SLP
Consejero Delegado Solidario
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
Consejero
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
Presidente
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5352 , F 41, S 8, H BI 61693, I/A 3 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-48
Consejero Independiente
- Bartolome Delicado Francisco Javier
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
Cons.Ext.Dom
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34041 , F 106, S 8, H M 549293, I/A 179 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Empresa: IÑAJON ROJO SL
Consejero Delegado Solidario
- Barrondo Lacarra Roberto
- Eguia Ispizua Jose
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
- Velasco Echebarria Juan Jose
Consejero
- Barrondo Lacarra Roberto
- Eguia Ispizua Jose
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
- Velasco Echebarria Juan Jose
Presidente
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5607 , F 207, S 8, H BI 67828, I/A 1 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-48
Empresa: ACIES ABOGADOS SLP
Consejero Delegado Solidario
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
- Velasco Echebarria Juan Jose
Consejero
- Barrondo Lacarra Roberto
- Eguia Ispizua Jose
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
- Velasco Echebarria Juan Jose
Presidente
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
Secretario
Soc.Prof.
- Barrondo Lacarra Roberto
- Eguia Ispizua Jose
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
- Velasco Echebarria Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5352 , F 38, S 8, H BI 61693, I/A 1 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-48
Información de GOIKOETXETA GONZALEZ JOSEBA IÑAKI
Mostramos los datos de GOIKOETXETA GONZALEZ JOSEBA IÑAKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOIKOETXETA GONZALEZ JOSEBA IÑAKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos