VALDIVIELSO CAÑAS ALBERTO
Informe ejecutivo de VALDIVIELSO CAÑAS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VALDIVIELSO CAÑAS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Consejero Independiente | 27/11/2020 | 27/07/2022 |
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E. SA | Consejero | 19/07/2012 | 12/11/2018 |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCION CULTURAL SA | Consejero | 11/06/2012 | 02/10/2018 |
RUMASA S.M.E. SA | Consejero | 26/06/2012 | |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCION CULTURAL SA | Presidente | 07/03/2012 | 16/03/2012 |
VINCULACIONES DE VALDIVIELSO CAÑAS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALDIVIELSO CAÑAS ALBERTO
Consejero Independiente
- Bartolome Delicado Francisco Javier
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
- Valdivielso Cañas Alberto
Consj.Domini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42464 , F 85, S 8, H M 549293, I/A 568 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Consejero Independiente
- Valdivielso Cañas Alberto
Consejero Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40523 , F 106, S 8, H M 549293, I/A 463 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Consejero
- Perez Raposo Beatriz
- Valdivielso Cañas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35894 , F 174, S 8, H M 300094, I/A 125 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-28
Consejero
- Rodriguez Ponga Y Salamanca Rafael
- Valdivielso Cañas Alberto
- Varela Fariña Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36252 , F 49, S 8, H M 181214, I/A 157 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Consejero
- De Alfonso Lopez Ricardo
- Valdivielso Cañas Alberto
- Vazquez Millan Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35894 , F 171, S 8, H M 300094, I/A 116 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Consejero
- De Miguel Monterrubio Manuel Angel
- Ordoñez Carbajal Valle
- Valdivielso Cañas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31709 , F 108, S 8, H M 181214, I/A 147 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Consejero
- Alvarez Capon Angel Manuel
- Cebrian Calvo Elena
- De Alfonso Lopez Ricardo
- Garrido Mendez Manuel
- Valdivielso Cañas Alberto
- Vazquez Millan Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26047 , F 208, S 8, H M 300094, I/A 82 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Empresa: RUMASA SA
Consejero
- Ferraz Corell Jose Guillermo
- Garcia Satue Carlos
- Rivero Gonzalez Manuel
- Valdivielso Cañas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19127 , F 187, S 8, H M 49756, I/A 123 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-28
Consejero
- Valdivielso Cañas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11541 , F 220, S 8, H M 181214, I/A 119 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-28
Presidente
- Valdivielso Cañas Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11541 , F 218, S 8, H M 181214, I/A 117 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-28
VER MAS ACTOS
Información de VALDIVIELSO CAÑAS ALBERTO
Mostramos los datos de VALDIVIELSO CAÑAS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALDIVIELSO CAÑAS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos