ALVAREZ CAPON ANGEL MANUEL
Informe ejecutivo de ALVAREZ CAPON ANGEL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALVAREZ CAPON ANGEL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E. SA | Consejero | 19/07/2012 | 30/06/2017 |
SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO M.P. SA | Consejero | 16/06/2009 | 26/03/2012 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ CAPON ANGEL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ CAPON ANGEL MANUEL
Consejero
- Alvarez Capon Angel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26047 , F 224, S 8, H M 300094, I/A 113 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Consejero
- Alvarez Capon Angel Manuel
- Cebrian Calvo Elena
- De Alfonso Lopez Ricardo
- Garrido Mendez Manuel
- Valdivielso Cañas Alberto
- Vazquez Millan Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26047 , F 208, S 8, H M 300094, I/A 82 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24587 , F 174, S 8, H M 52248, I/A 211 (26/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24587 , F 166, S 8, H M 52248, I/A 193 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-28
Información de ALVAREZ CAPON ANGEL MANUEL
Mostramos los datos de ALVAREZ CAPON ANGEL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ CAPON ANGEL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos