CALVO VERGEZ LUCIA
Informe ejecutivo de CALVO VERGEZ LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALVO VERGEZ LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVO BANCO SA | Apoderado | 01/07/2024 | |
BANKINTER SA | Apoderado Solidario | 19/02/2024 | |
BANKINTER SA | Apoderado | 09/05/2021 | |
EVO BANCO SA | Apoderado Solidario | 09/07/2020 | |
EVO BANCO SA | SecrComAuCum | 11/03/2020 | |
EVO BANCO SA | Secr.Cte.NyR | 11/03/2020 | |
EVO BANCO SA | Secr.Com.Ri. | 11/03/2020 | |
EVO BANCO SA | Secretario No Consejero | 20/06/2019 | |
BANKINTER SA | Vicesecretario No Consejero | 08/03/2019 |
VINCULACIONES DE CALVO VERGEZ LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO VERGEZ LUCIA
Empresa: EVO BANCO SA
Apoderado
- Calvo Vergez Lucia
- Ozaita Vega Eduardo
- Saez Alonso Muñumer Alfonso Maria
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 572999, I/A 199 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Solidario
- Calvo Vergez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45249 , F 68, S 8, H M 7766, I/A 9621 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado
- Calvo Vergez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40938 , F 72, S 8, H M 7766, I/A 9201 (09/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Solidario
- Calvo Vergez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40938 , F 72, S 8, H M 7766, I/A 9201 (09/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Empresa: EVO BANCO SA
Apoderado Solidario
- Calvo Vergez Lucia
- Cervera Duran Elena Lucia
- Iglesias Canle Santiago
- Valiente Perez Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32658 , F 84, S 8, H M 572999, I/A 138 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
Empresa: EVO BANCO SA
Miembro del Comité de Riesgos
Secr.Com.Ri.
- Calvo Vergez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32658 , F 79, S 8, H M 572999, I/A 130 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Empresa: EVO BANCO SA
Pdte.Cte.NyR
Secr.Cte.NyR
- Calvo Vergez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32658 , F 78, S 8, H M 572999, I/A 129 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Empresa: EVO BANCO SA
MiemComAuCum
PresComAuCum
SecrComAuCum
- Calvo Vergez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32658 , F 78, S 8, H M 572999, I/A 128 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Empresa: EVO BANCO SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Calvo Vergez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32658 , F 72, S 8, H M 572999, I/A 115 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Empresa: BANKINTER SA
Vicesecretario No Consejero
- Calvo Vergez Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37148 , F 193, S 8, H M 7766, I/A 8843 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
VER MAS ACTOS
Información de CALVO VERGEZ LUCIA
Mostramos los datos de CALVO VERGEZ LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO VERGEZ LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos