ZAPATERO GAVIRIA JULIO GABRIEL
Informe ejecutivo de ZAPATERO GAVIRIA JULIO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ZAPATERO GAVIRIA JULIO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVO BANCO SA | Apoderado | 01/07/2024 | |
BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA | M.Com.Ej | 21/12/2022 | |
BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA | Pte.C.Ej | 21/12/2022 | |
BANKINTER INVESTMENT SA | Consejero | 03/12/2022 | |
BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA | Cons.NOEjDom | 09/08/2022 | |
EVO BANCO SA | Miembro del Comité de Riesgos | 11/03/2020 | |
EVO BANCO SA | Consejero | 20/06/2019 | |
BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA | Consejero | 23/10/2013 |
VINCULACIONES DE ZAPATERO GAVIRIA JULIO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPATERO GAVIRIA JULIO GABRIEL
Empresa: EVO BANCO SA
Apoderado
- Calvo Vergez Lucia
- Ozaita Vega Eduardo
- Saez Alonso Muñumer Alfonso Maria
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 572999, I/A 199 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
M.Com.Ej
- Diaz Garcia Jacobo
- Moreno Marcos Fernando
- Saez Alonso Muñumer Alfonso
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Pte.C.Ej
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Sec.C.Ej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38415 , F 13, S 8, H M 259543, I/A 145 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-28
Empresa: BANKINTER INVESTMENT SA
Consejero
- Botin Sanz De Sautuola Y Naveda Alfonso
- Dancausa Treviño Maria Dolores
- Guerra Azcona Jaime Iñigo
- Moreno Marcos Fernando
- Ortiz Portero Gloria
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43098 , F 37, S 8, H M 761583, I/A 7 (03/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
Consejero
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38415 , F 11, S 8, H M 259543, I/A 141 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
Cons.NOEjDom
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38415 , F 11, S 8, H M 259543, I/A 141 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
M.Com.Ej
- Moreno Marcos Fernando
- Saez Alonso Muñumer Alfonso Maria
- Serrano Fondevilla Juan Manuel
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Pte.C.Ej
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Sec.C.Ej
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38415 , F 11, S 8, H M 259543, I/A 141 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-28
Empresa: EVO BANCO SA
Miembro del Comité de Riesgos
- Martin Retortillo Rubio Teresa
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Secr.Com.Ri.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32658 , F 79, S 8, H M 572999, I/A 130 (11/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-28
Empresa: EVO BANCO SA
Consejero
- Dancausa Treviño Maria Dolores
- Martin Retortillo Rubio Teresa
- Ortiz Portero Gloria
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32658 , F 71, S 8, H M 572999, I/A 114 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Empresa: TRIJUELA CONSTRUCCIONES SL
Administrador Unico
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14520 , F 184, S 8, H M 240316, I/A 4 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
Empresa: BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C. SA
Consejero
- Zapatero Gaviria Julio Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 197, S 8, H M 259543, I/A 117 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28
VER MAS ACTOS
Información de ZAPATERO GAVIRIA JULIO GABRIEL
Mostramos los datos de ZAPATERO GAVIRIA JULIO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPATERO GAVIRIA JULIO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos