BARRONDO LACARRA ROBERTO
Informe ejecutivo de BARRONDO LACARRA ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BARRONDO LACARRA ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IÑAJON ROJO SL | Presidente | 12/09/2022 | |
IÑAJON ROJO SL | Consejero Delegado Solidario | 01/04/2016 | |
IÑAJON ROJO SL | Consejero | 01/04/2016 | |
ACIES ABOGADOS SLP | Apoderado | 16/05/2014 | |
ACIES ABOGADOS SLP | Soc.Prof. | 18/02/2013 | |
ACIES ABOGADOS SLP | Consejero | 18/02/2013 |
VINCULACIONES DE BARRONDO LACARRA ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARRONDO LACARRA ROBERTO
Empresa: IÑAJON ROJO SL
Presidente
- Barrondo Lacarra Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5607 , F 209, S 8, H BI 67828, I/A 2 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-181-48
Empresa: IÑAJON ROJO SL
Consejero Delegado Solidario
- Barrondo Lacarra Roberto
- Eguia Ispizua Jose
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
- Velasco Echebarria Juan Jose
Consejero
- Barrondo Lacarra Roberto
- Eguia Ispizua Jose
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
- Velasco Echebarria Juan Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5607 , F 207, S 8, H BI 67828, I/A 1 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-48
Empresa: ACIES ABOGADOS SLP
Apoderado
- Barrondo Lacarra Roberto
- Eguia Ispizua Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5352 , F 40, S 8, H BI 61693, I/A 2 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-48
Empresa: ACIES ABOGADOS SLP
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Barrondo Lacarra Roberto
- Eguia Ispizua Jose
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
- Velasco Echebarria Juan Jose
Presidente
Secretario
Soc.Prof.
- Barrondo Lacarra Roberto
- Eguia Ispizua Jose
- Goikoetxeta Gonzalez Joseba Iñaki
- Velasco Echebarria Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5352 , F 38, S 8, H BI 61693, I/A 1 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-48
Información de BARRONDO LACARRA ROBERTO
Mostramos los datos de BARRONDO LACARRA ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARRONDO LACARRA ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos