GINES VILLARINO AGUEDA
Informe ejecutivo de GINES VILLARINO AGUEDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 27
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 31
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE GINES VILLARINO AGUEDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOTEC SYSTEM SL | Apoderado | 15/09/2024 | |
BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA SA | Apoderado | 11/09/2024 | |
AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL | Apoderado Solidario | 30/08/2024 | |
MINDCURV SL | Apoderado Solidario | 29/08/2024 | |
AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL | Apoderado Solidario | 05/06/2024 | |
INNOTEC SYSTEM SL | Apoderado | 17/11/2023 | |
OUTSOURCING AND AUTOMATION SYSTEMS SL | Apoderado Solidario | 09/02/2023 | |
QIPRO SOLUCIONES SL | Apoderado Solidario | 08/02/2022 | |
ITBS SERVICIOS BANCARIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SL | Apoderado Solidario | 02/02/2022 | |
ENERGUIA WEB SA | Apoderado Solidario | 18/01/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GINES VILLARINO AGUEDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GINES VILLARINO AGUEDA
Empresa: INNOTEC SYSTEM SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 311656, I/A 44 (15/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Empresa: BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA SA
Apoderado
- Arochena Garcia-page Ana
- Gines Villarino Agueda
- Pinar Horcajada Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 29965, I/A 52 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-48
Empresa: MINDCURV SL
Apoderado Solidario
- Arochena Garcia-page Ana
- Gines Villarino Agueda
- Pinar Horcajada Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 576540, I/A 20 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 302180, I/A 40 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL
Apoderado Solidario
- Arochena Garcia-page Ana
- Gines Villarino Agueda
- Pinar Horcajada Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 302180, I/A 31 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-08
Empresa: AXIS CORPORATE SL
Apoderado Solidario
- Arochena Garcia-page Ana
- Gines Villarino Agueda
- Pinar Horcajada Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 297261, I/A 26 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-08
Empresa: DUCK CREEK TECHNOLOGIES SPAIN SL
Apoderado
- Ahlstrom Scott Kenneth
- Arochena Garcia-page Ana
- Backhaus David R
- Bellot Corral Noelia
- Boria Esbert Amparo
- Carrigan Joan Marie
- Chippari Vicent Angelo
- Chippari Vicent Angelo
- Costa Leo Juan Antonio
- Doyle Susanne M
- Garcia Lopez Maria Nieves
- Garrido-arroquia Noves Joaquina
- Gines Villarino Agueda
- Gomez Gomez Jesus
- Gonzalez Carcedo Virginia
- Greene Philip Gerard
- Kowles Brian Joseph
- Liddar Onkar Singh
- Moron Estangui Maria Jesus
- Peña Garcia Dolores
- Peng Cheong Lai
- Pinar Horcajada Belen
- Rhodes Kevin
- Sobrinos Iglesias Maria Jose
- Tweed Jeanette M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44089 , F 100, S 8, H M 777667, I/A 5 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: INNOTEC SYSTEM SL
Apoderado
- Arochena Garcia-page Ana
- Gines Villarino Agueda
- Muñoz Astilleros Felix
- Pinar Horcajada Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 200, S 8, H M 311656, I/A 38 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: UMLAUT CONSULTING ENGINEERING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44370 , F 82, S 8, H M 351893, I/A 52 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-131-28
Apoderado Solidario
- Arochena Garcia-page Ana
- Gines Villarino Agueda
- Pinar Horcajada Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46923 , F 6, S 8, H B 434026, I/A 24 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-08
VER MAS ACTOS
Información de GINES VILLARINO AGUEDA
Mostramos los datos de GINES VILLARINO AGUEDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GINES VILLARINO AGUEDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos