GONZALEZ CRUZ AMPARO
Informe ejecutivo de GONZALEZ CRUZ AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ CRUZ AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA SA | Apoderado | 11/09/2024 | |
AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL | Apoderado Solidario | 30/08/2024 | |
MINDCURV SL | Apoderado Solidario | 29/08/2024 | |
AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL | Apoderado Solidario | 05/06/2024 | |
INNOTEC SYSTEM SL | Apoderado | 17/11/2023 | |
QIPRO SOLUCIONES SL | Apoderado | 13/07/2023 | |
OUTSOURCING AND AUTOMATION SYSTEMS SL | Apoderado Solidario | 11/07/2023 | |
INFORMATICA DE EUSKADI SL | Apoderado | 05/07/2023 | |
ACCENTURE SONG BRAND SPAIN SL | Apoderado | 29/06/2023 | |
ITBS SERVICIOS BANCARIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SL | Apoderado | 29/06/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ CRUZ AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CRUZ AMPARO
Empresa: BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORIA SA
Apoderado
- Gonzalez Cruz Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 29965, I/A 51 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-48
Empresa: MINDCURV SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Cruz Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 576540, I/A 19 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 302180, I/A 40 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: AXIS MANAGEMENT CONSULTING SP SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Cruz Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 302180, I/A 30 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-08
Empresa: AXIS CORPORATE SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Cruz Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 297261, I/A 25 (05/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-08
Empresa: INNOTEC SYSTEM SL
Apoderado
- Gonzalez Cruz Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 200, S 8, H M 311656, I/A 37 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: QIPRO SOLUCIONES SL
Apoderado
- Gonzalez Cruz Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6125, L 5032, F 22, S 8, H MA130928, I/A 39 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-29
Apoderado Solidario
- Gonzalez Cruz Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46923 , F 8, S 8, H B 434026, I/A 30 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-08
Empresa: INFORMATICA DE EUSKADI SL
Apoderado
- Gonzalez Cruz Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5991 , F 157, S 8, H BI 18966, I/A 99 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-48
Empresa: ENERGUIA WEB SA
Apoderado
- Gonzalez Cruz Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42285 , F 19, S 8, H M 544309, I/A 69 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ CRUZ AMPARO
Mostramos los datos de GONZALEZ CRUZ AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CRUZ AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos