BACKHAUS DAVID R
Informe ejecutivo de BACKHAUS DAVID R
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE BACKHAUS DAVID R
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUCK CREEK TECHNOLOGIES SPAIN SL | Apoderado | 07/02/2024 | |
SHACKLETON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/05/2019 | 10/07/2020 |
CUSTOMERWORKS EUROPE SL | Apoderado | 11/02/2015 | 28/04/2020 |
INFORMATICA DE EUSKADI SL | Apoderado | 20/06/2018 | 28/04/2020 |
GLOBAL PUBLIC FIRM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2019 | 02/04/2020 |
ITBS SERVICIOS BANCARIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2014 | 24/03/2020 |
ENERGUIA WEB SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2015 | 24/03/2020 |
ACCENTURE HOLDINGS IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/09/2014 | 24/03/2020 |
ACCENTURE SONG BRAND SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2019 | 20/03/2020 |
PRAGSIS TECHNOLOGIES SL | Apoderado | 12/09/2019 | 20/03/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BACKHAUS DAVID R
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BACKHAUS DAVID R
Empresa: DUCK CREEK TECHNOLOGIES SPAIN SL
Apoderado
- Ahlstrom Scott Kenneth
- Arochena Garcia-page Ana
- Backhaus David R
- Bellot Corral Noelia
- Boria Esbert Amparo
- Carrigan Joan Marie
- Chippari Vicent Angelo
- Chippari Vicent Angelo
- Costa Leo Juan Antonio
- Doyle Susanne M
- Garcia Lopez Maria Nieves
- Garrido-arroquia Noves Joaquina
- Gines Villarino Agueda
- Gomez Gomez Jesus
- Gonzalez Carcedo Virginia
- Greene Philip Gerard
- Kowles Brian Joseph
- Liddar Onkar Singh
- Moron Estangui Maria Jesus
- Peña Garcia Dolores
- Peng Cheong Lai
- Pinar Horcajada Belen
- Rhodes Kevin
- Sobrinos Iglesias Maria Jose
- Tweed Jeanette M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44089 , F 100, S 8, H M 777667, I/A 5 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: SHACKLETON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Backhaus David R
- Carrigan Joan Marie
- Doyle Susanne M
Apoderado Solidario
- Alzugaray Fuente Pablo Eduardo
- Arochena Garcia-page Ana
- Carrigan Joan Marie
- Degano Mendez Rocio
- Degano Mendez Rocio
- Garcia Lopez Nieves
- Gines Villarino Agueda
- Gonzalez Carcedo Virginia
- Herrero Navas Sara
- Kowles Brian Joseph
- Kowles Brian Joseph
- Liddar Oankar Singh
- Liddar Onkar Singh
- Lopez Muñoz Maria Del Carmen
- Martinez Gimeno Santiago
- Moreno Jubrias Juan Pedro
- Negron Medina Maria Teresa
- Nonzioli Arambarri Juan Ignacio
- Peña Garcia Dolores
- Pinar Horcajada Belen
- Prieto Arias Pilar
- Sancho Llerin Jose Luis
- Sandoval Bartulos Constantino Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40483 , F 40, S 8, H M 345245, I/A 42 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: INFORMATICA DE EUSKADI SL
Apoderado
- Backhaus David R
- Carrigan Joan Marie
- Doyle Susanne M
- Kowles Brian Joseph
- Liddar Oankar Singh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786 , F 69, S 8, H BI 18966, I/A 72 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-48
Empresa: CUSTOMERWORKS EUROPE SL
Apoderado
- Backhaus David R
- Carrigan Joan Marie
- Doyle Susanne M
- Kowles Brian Joseph
- Liddar Oankar Singh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5563 , F 133, S 8, H BI 37274, I/A 61 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-48
Empresa: GLOBAL PUBLIC FIRM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Backhaus David R
- Carrigan Joan Marie
- Doyle Susanne Susanne M
- Kowles Brian Joseph
- Singh Liddar Oankar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38054 , F 109, S 8, H M 677472, I/A 18 (02/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-70-28
Empresa: ENERGUIA WEB SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Backhaus David R
- Carrigan Joan Marie
- Doyle Susanne M
- Kowles Brian Joseph
- Liddar Oankar Singh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35158 , F 191, S 8, H M 544309, I/A 40 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Backhaus David R
- Carrigan Joan Marie
- Doyle Susanne Susanne M
- Kowles Brian Joseph
- Singh Liddar Oankar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32187 , F 225, S 8, H M 579253, I/A 36 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Empresa: ACCENTURE HOLDINGS IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Backhaus David R
- Carrigan Joan Marie
- Doyle Susanne M
- Kowles Brian Joseph
- Liddar Oankar Singh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 188, S 8, H M 330706, I/A 63 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-28
Empresa: PRAGSIS TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Backhaus David R
- Carrigan Joan Marie
- Doyle Susanne M
- Kowles Brian Joseph
- Liddar Oankar Singh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39315 , F 180, S 8, H M 340890, I/A 29 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Empresa: SHACKLETON MADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Backhaus David R
- Carrigan Joan Marie
- Doyle Susanne M
- Kowles Brian Joseph
- Liddar Oankar Singh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38633 , F 47, S 8, H M 473161, I/A 37 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
VER MAS ACTOS
Información de BACKHAUS DAVID R
Mostramos los datos de BACKHAUS DAVID R que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BACKHAUS DAVID R, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos