GREENE PHILIP GERARD
Informe ejecutivo de GREENE PHILIP GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE GREENE PHILIP GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DUCK CREEK TECHNOLOGIES SPAIN SL | Apoderado | 07/02/2024 | |
ITBS SERVICIOS BANCARIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2014 | 28/01/2020 |
ACCENTURE HOLDINGS IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/09/2014 | 20/11/2019 |
ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/08/2014 | 15/11/2019 |
SHACKLETON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/05/2019 | 15/11/2019 |
GLOBAL PUBLIC FIRM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/05/2019 | 15/11/2019 |
ACCENTURE SONG BRAND SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2019 | 14/11/2019 |
TECNILOGICA ECOSISTEMAS SA | Apoderado | 25/07/2014 | 14/11/2019 |
ACCENTURE SL | Apoderado | 28/07/2014 | 14/11/2019 |
ENERGUIA WEB SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2015 | 14/11/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GREENE PHILIP GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GREENE PHILIP GERARD
Empresa: DUCK CREEK TECHNOLOGIES SPAIN SL
Apoderado
- Ahlstrom Scott Kenneth
- Arochena Garcia-page Ana
- Backhaus David R
- Bellot Corral Noelia
- Boria Esbert Amparo
- Carrigan Joan Marie
- Chippari Vicent Angelo
- Chippari Vicent Angelo
- Costa Leo Juan Antonio
- Doyle Susanne M
- Garcia Lopez Maria Nieves
- Garrido-arroquia Noves Joaquina
- Gines Villarino Agueda
- Gomez Gomez Jesus
- Gonzalez Carcedo Virginia
- Greene Philip Gerard
- Kowles Brian Joseph
- Liddar Onkar Singh
- Moron Estangui Maria Jesus
- Peña Garcia Dolores
- Peng Cheong Lai
- Pinar Horcajada Belen
- Rhodes Kevin
- Sobrinos Iglesias Maria Jose
- Tweed Jeanette M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44089 , F 100, S 8, H M 777667, I/A 5 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Greene Philip Gerard
- Peng Cheong Lai
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32187 , F 225, S 8, H M 579253, I/A 34 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-28
Empresa: ACCENTURE HOLDINGS IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cheong Lai Peng
- Greene Philip Gerard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 188, S 8, H M 330706, I/A 61 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-28
Empresa: SHACKLETON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cheong Lai Peng
- Greene Philip Gerard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38601 , F 68, S 8, H M 345245, I/A 37 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Empresa: GLOBAL PUBLIC FIRM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Greene Philip Gerard
- Peng Cheong Lai
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38054 , F 108, S 8, H M 677472, I/A 16 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Empresa: ACCENTURE OUTSOURCING SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cheong Lai Peng
- Greene Philip Gerard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37182 , F 75, S 8, H M 134725, I/A 187 (15/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Empresa: ENERGUIA WEB SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cheong Lai Peng
- Greene Philip Gerard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35158 , F 189, S 8, H M 544309, I/A 37 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Empresa: ACCENTURE SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cheong Lai Peng
- Greene Philip Gerard
- Scott Kenneth Ahlstrom
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37838 , F 108, S 8, H M 18421, I/A 325 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Empresa: PRAGSIS TECHNOLOGIES SL
Apoderado
- Ahlstrom Scott Kenneth
- Cheong Lai Peng
- Greene Philip Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39315 , F 179, S 8, H M 340890, I/A 27 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Empresa: SHACKLETON MADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cheong Lai Peng
- Greene Philip Gerard
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38633 , F 47, S 8, H M 473161, I/A 35 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
VER MAS ACTOS
Información de GREENE PHILIP GERARD
Mostramos los datos de GREENE PHILIP GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GREENE PHILIP GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos