GIL CLEMENTE FERNANDO
Informe ejecutivo de GIL CLEMENTE FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GIL CLEMENTE FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCARAVEA SL | Administrador Unico | 02/06/2017 |
VINCULACIONES DE GIL CLEMENTE FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL CLEMENTE FERNANDO
Empresa: ORACULO 2000 SL
Administrador Unico
- Gil Clemente Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 217, S 8, H M 339861, I/A 11 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: GUADALITAS SL
Administrador Unico
- Gil Clemente Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 143, S 8, H M 461111, I/A 4 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: GUADALITAS SL
Administrador Unico
- Gil Clemente Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 142, S 8, H M 461111, I/A 2 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Empresa: ALCARAVEA SL
Administrador Unico
- Gil Clemente Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 181, S 8, H M 332471, I/A 9 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Empresa: ORACULO 2000 SL
Administrador Unico
- Gil Clemente Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 217, S 8, H M 339861, I/A 10 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Empresa: ORACULO 2000 SL
Administrador Solidario
- Gil Clemente Fernando
- Gil Giron Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 215, S 8, H M 339861, I/A 8 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: SOCIALTECH SL
Administrador Unico
- Gil Clemente Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 38, S 8, H M 572628, I/A 2 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Información de GIL CLEMENTE FERNANDO
Mostramos los datos de GIL CLEMENTE FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL CLEMENTE FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos