GIL GIRON MANUEL
Informe ejecutivo de GIL GIRON MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GIL GIRON MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUADALITAS SL | Administrador Unico | 13/02/2019 | |
ALCARAVEA SL | Apoderado | 19/12/2018 |
VINCULACIONES DE GIL GIRON MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIL GIRON MANUEL
Empresa: NAVES INDUSTRIALES CAMARMA SL
Liquidador Solidario
- Gil Giron Manuel
- Gonzalez Galvez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28705 , F 118, S 8, H M 516897, I/A 8 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Empresa: NAVES INDUSTRIALES CAMARMA SL
Administrador Mancomunado
- Gil Giron Manuel
- Gonzalez Galvez Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28705 , F 118, S 8, H M 516897, I/A 8 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Empresa: NAVES INDUSTRIALES CAMARMA SL
Administrador Mancomunado
- Gil Giron Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28705 , F 117, S 8, H M 516897, I/A 7 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Empresa: ORACULO 2000 SL
Administrador Unico
- Gil Giron Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 217, S 8, H M 339861, I/A 12 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Empresa: ORACULO 2000 SL
Administrador Unico
- Gil Giron Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 217, S 8, H M 339861, I/A 11 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: GUADALITAS SL
Administrador Unico
- Gil Giron Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 143, S 8, H M 461111, I/A 4 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Empresa: NAVES INDUSTRIALES CABANILLAS SL
Liquidador
- Gil Giron Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28300 , F 89, S 8, H M 509724, I/A 6 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Empresa: ALCARAVEA SL
Apoderado
- Gil Giron Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19022 , F 181, S 8, H M 332471, I/A 10 (19/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-247-28
Empresa: NAVES INDUSTRIALES CAMARMA SL
Administrador Mancomunado
- Gil Giron Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28705 , F 117, S 8, H M 516897, I/A 6 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-28
Empresa: GUADALITAS SL
Administrador Unico
- Gil Giron Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25585 , F 142, S 8, H M 461111, I/A 2 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
VER MAS ACTOS
Información de GIL GIRON MANUEL
Mostramos los datos de GIL GIRON MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIL GIRON MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos