ORACULO 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Basilica, 15
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ORACULO 2000 SL
CIF B83779173
Capital Social 8110.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/10/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ORACULO 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ORACULO 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Giron Manuel | Administrador Unico | 13/02/2019 | 03/07/2020 |
Gil Clemente Fernando | Administrador Unico | 02/06/2017 | 13/02/2019 |
Gil Giron Manuel | Administrador Unico | 26/02/2014 | 02/06/2017 |
Gil Clemente Fernando | Administrador Solidario | 26/02/2014 | |
Gil Giron Manuel | Administrador Solidario | 26/02/2014 |
ACTOS BORME DE ORACULO 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 217, S 8, H M 339861, I/A 12 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 217, S 8, H M 339861, I/A 12 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 217, S 8, H M 339861, I/A 12 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 217, S 8, H M 339861, I/A 11 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 217, S 8, H M 339861, I/A 11 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 217, S 8, H M 339861, I/A 10 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 217, S 8, H M 339861, I/A 10 (02/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-108-28
Capital Anterior: | 7.370,00 | Euros |
Aumento de capital: | 740,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.110,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,04 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 216, S 8, H M 339861, I/A 9 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 215, S 8, H M 339861, I/A 8 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19380 , F 215, S 8, H M 339861, I/A 8 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28