SOCIALTECH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 103
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SOCIALTECH SL
CIF B86908159
Capital Social 15527.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 08/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gil Clemente Fernando
VINCULACIONES DE SOCIALTECH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SOCIALTECH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Clemente Fernando | Administrador Unico | 25/02/2014 | 12/09/2019 |
Gil Giron Manuel | Administrador Unico | 17/01/2014 | 25/02/2014 |
ACTOS BORME DE SOCIALTECH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 40, S 8, H M 572628, I/A 5 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOCIALTECH SL
Nif:B86908159
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:DON JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:03/09/2019
Número Procedimiento Concursal:561/2017
Datos Registrales:
Tomo:
31820
Libro:
0
Folio:
40
Hoja:
8-572628
Inscripción:
5
Fecha Inscripción12/09/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 40, S 8, H M 572628, I/A 5 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-181-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:SOCIALTECH SL
Nif:B86908159
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:DON JORGE MONTULL URQUIJO
Fecha de Resolución:27/11/2017
Número Procedimiento Concursal:561/2017
Datos Registrales:
Tomo:
31820
Libro:
0
Folio:
39
Hoja:
8-572628
Inscripción:
A
Fecha Inscripción16/05/2018
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 39, S 8, H M 572628, I/A A (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Capital Anterior: | 14.285,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.242,00 | Euros |
Capital Actual: | 15.527,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 39, S 8, H M 572628, I/A 4 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.285,00 | Euros |
Capital Actual: | 14.285,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,85 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 39, S 8, H M 572628, I/A 3 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 38, S 8, H M 572628, I/A 2 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 38, S 8, H M 572628, I/A 2 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 36, S 8, H M 572628, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Dirección:C/ PRINCIPE DE VERGARA 103 (MADRID)
Comienzo de operaciones:08/01/14
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:El diseño, desarrollo, implantación, explotación, comercialización y venta de aplicaciones informáticas y tecnológicas multiplataforma, así como toda clase de comercio electrónico. Quedan excluidas del objeto social las actividades sujetas a normativa específica que exija autorización ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 36, S 8, H M 572628, I/A 1 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28