GEFAELL CAMACHO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GEFAELL CAMACHO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 75
Empresas inactivas: 44
CARGOS DE GEFAELL CAMACHO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLAS DEL ALJARAFE 2021 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2021 | |
EUROPOPULAR CONSOLIDADO XV FP | Repres.Plan. | 21/06/2018 |
VINCULACIONES DE GEFAELL CAMACHO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GEFAELL CAMACHO FRANCISCO JAVIER
Empresa: VILLAS DEL ALJARAFE 2021 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gefaell Camacho Francisco Javier
- Gefaell Camacho Luis
- Martinez Camacho Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6934 , F 64, S 8, H SE127365, I/A 4 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-41
Empresa: HACIENDA LA ESTRELLA SA
Miem.Com.Liq
- Gefaell Camacho Fernando
- Gefaell Camacho Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 122, S 8, H M 84234, I/A 12 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: HACIENDA LA ESTRELLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Camacho Fernandez De Cañedo Mercedes
- Gefaell Camacho Fernando
- Gefaell Camacho Francisco Javier
Presidente
Secretario
- Gefaell Camacho Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 122, S 8, H M 84234, I/A 12 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: TARGOBANK SA
Apoderado Solidario
- Gefaell Camacho Francisco Javier
- Gefaell Camacho Francisco Javier
Apoderado
- Gefaell Camacho Francisco Javier
- Gefaell Camacho Francisco Javier
- Gefaell Camacho Francisco Javier
- Gefaell Camacho Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40626 , F 168, S 8, H M 14751, I/A 378 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: TARGOBANK SA
Director General
- Gefaell Camacho Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40626 , F 168, S 8, H M 14751, I/A 378 (07/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-28
Empresa: POPULAR PENSIONES E.G.F.P. SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvez Jimenez Jorge
- Ballesta Rodriguez Enrique
- Bescos Garcia Jose Manuel
- Blanc Ochoa Ana Maria
- Carrasco Gonzalez Angel
- Carreño Viejo Arturo Alberto
- Carreño Viejo Arturo Alberto
- Chumillas Del Olmo Diana
- Colombas Calafat Miguel
- Colombas Calafat Miguel
- Ferre Arlandez Jose Luis
- Ferre Arlandez Jose Luis
- Gallardo Jimenez David Omar
- Garcia Saiz Vicente Anacleto
- Gefaell Camacho Francisco Javier
- Jarama Fernandez Alvaro
- Lan Brantuas Da Silva Teresa Paula
- Martinez Azpitarte Beatriz
- Muñoz Anchustegui Maria
- Ojea Vaquero Maria Fernanda
- Perez Jaime Miguel
- Sales Olle Josep Maria
- Subira Amoros Gisela
- Subira Amoros Gisela
- Subira Amoros Gisela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34980 , F 130, S 8, H M 53695, I/A 163 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
Empresa: EUROPOPULAR VIDA FP
Miem.Com.Ctr
- Gefaell Camacho Francisco Javier
- Peña Perez Jose-heraclio
Pres.Com.Ctr
- Gefaell Camacho Francisco Javier
- Peña Perez Jose-heraclio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30043 , F 55, S 3, H 16,1 , I/ 34 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-28
Empresa: EUROPOPULAR CONSOLIDADO XXI FP
Repres.Plan.
- Gefaell Camacho Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28833 , F 117, S 8, H M 519162, I/A 7 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: EUROPOPULAR CONSOLIDADO XXIII FP
Repres.Plan.
- Gefaell Camacho Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29666 , F 83, S 8, H M 533802, I/A 7 (03/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-131-28
Empresa: EUROPOPULAR CONSOLIDADO XVII FP
Repres.Plan.
- Gefaell Camacho Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28085 , F 118, S 8, H M 506067, I/A 7 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-28
VER MAS ACTOS
Información de GEFAELL CAMACHO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GEFAELL CAMACHO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GEFAELL CAMACHO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos