MARTINEZ CAMACHO GERARDO
Informe ejecutivo de MARTINEZ CAMACHO GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 22
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE MARTINEZ CAMACHO GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IQUO SPV I SL | Administrador Unico | 13/05/2024 | |
IQUO INVESTMENTS SA | Administrador Unico | 28/11/2023 | |
IQUO INVERSIONES Y GESTION SL | Administrador Unico | 31/10/2023 | |
ULTIMA THULE ALAJARAFE SL | Administrador Unico | 10/05/2022 | |
VILLAS DEL ALJARAFE 2021 SL | Administrador Mancomunado | 05/08/2021 | |
VILLAS DEL ALJARAFE 2021 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2021 | |
GRUPO NIESA 21 SL | Representante | 24/11/2020 | |
MENACHA DOS SA | Liquidador Solidario | 02/11/2016 | |
RIOSEVILLA 98 PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Presidente | 27/10/2016 | |
RIOSEVILLA 98 PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL | Consejero | 27/10/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTINEZ CAMACHO GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTINEZ CAMACHO GERARDO
Empresa: IQUO SPV I SL
Administrador Unico
- Martinez Camacho Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 822081, I/A 1 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: IQUO INVESTMENTS SA
Administrador Unico
- Martinez Camacho Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45904 , F 120, S 8, H M 806691, I/A 1 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-28
Empresa: IQUO INVERSIONES Y GESTION SL
Administrador Unico
- Martinez Camacho Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7495 , F 185, S 8, H SE141451, I/A 1 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-41
Empresa: AREA 10 BUILDING COMPANY SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932 , F 131, S 8, H SE 57386, I/A 12 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-41
Empresa: ULTIMA THULE ALAJARAFE SL
Administrador Unico
- Martinez Camacho Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7221 , F 145, S 8, H SE134639, I/A 1 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-41
Empresa: VILLAS DEL ALJARAFE 2021 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gefaell Camacho Francisco Javier
- Gefaell Camacho Luis
- Martinez Camacho Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6934 , F 64, S 8, H SE127365, I/A 4 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-41
Empresa: VILLAS DEL ALJARAFE 2021 SL
Administrador Mancomunado
- Gefaell Camacho Luis
- Martinez Camacho Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6934 , F 64, S 8, H SE127365, I/A 3 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-41
Empresa: VILLAS DEL ALJARAFE 2021 SL
Administrador Unico
- Martinez Camacho Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6934 , F 64, S 8, H SE127365, I/A 3 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-41
Empresa: GRUPO NIESA 21 SL
Administrador Unico
Representante
- Martinez Camacho Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18832 , F 138, S 8, H M 328472, I/A 2 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Empresa: VILLAS DEL ALJARAFE 2021 SL
Administrador Unico
- Martinez Camacho Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6934 , F 61, S 8, H SE127365, I/A 1 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-41
VER MAS ACTOS
Información de MARTINEZ CAMACHO GERARDO
Mostramos los datos de MARTINEZ CAMACHO GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTINEZ CAMACHO GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos