HACIENDA LA ESTRELLA SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social HACIENDA LA ESTRELLA SA
CIF A28788511
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HACIENDA LA ESTRELLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HACIENDA LA ESTRELLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camacho Fernandez De Cañedo Mercedes | Consejero Delegado | 29/09/2015 | 09/08/2021 |
Camacho Fernandez De Cañedo Mercedes | Presidente | 29/09/2015 | 09/08/2021 |
Camacho Fernandez De Cañedo Mercedes | Consejero | 29/09/2015 | 09/08/2021 |
Gefaell Camacho Fernando | Miem.Com.Liq | 09/08/2021 | 09/08/2021 |
Gefaell Camacho Fernando | Consejero | 29/09/2015 | 09/08/2021 |
Gefaell Camacho Fernando | Vicepresidente | 29/09/2015 | 09/08/2021 |
Gefaell Camacho Francisco Javier | Secretario | 29/09/2015 | 09/08/2021 |
Gefaell Camacho Francisco Javier | Miem.Com.Liq | 09/08/2021 | 09/08/2021 |
Gefaell Camacho Francisco Javier | Consejero | 29/09/2015 | 09/08/2021 |
ACTOS BORME DE HACIENDA LA ESTRELLA SA
- SE OMITIO POR ERROR PUBLICAR EL CESE DE GEFAELL CAMACHO FERNANDO COMO SECRETARIO DEL CONSEJO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 120, S 8, H M 84234, I/A 8 (12/04/1999)
CVE: BORME-A-2021-160-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 122, S 8, H M 84234, I/A 12 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 122, S 8, H M 84234, I/A 12 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Comisión Liquidadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 122, S 8, H M 84234, I/A 12 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Miem.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 122, S 8, H M 84234, I/A 12 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 122, S 8, H M 84234, I/A 12 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5145 , F 121, S 8, H M 84234, I/A 11 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-28