GAYDIER FRANCOIS
Informe ejecutivo de GAYDIER FRANCOIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GAYDIER FRANCOIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIO REIG JOFRE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2013 |
VINCULACIONES DE GAYDIER FRANCOIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAYDIER FRANCOIS
Empresa: NATRACEUTICAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Gaydier Francois
Consejero
- BMS PROMOCION Y DESARROLLO SL
- Busutil Santos Maria Jose
- Gaydier Francois
- Mccabe Brenda
Presidente
Pte.Comit.Au
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653, L 6935, F 81, S 8, H V 28554, I/A 116 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-46
Empresa: NATRACEUTICAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Gaydier Francois
Pte.Comit.Au
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653, L 6935, F 76, S 8, H V 28554, I/A 112 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-46
Empresa: NATRACEUTICAL INDUSTRIAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gaydier Francois
- Uzquiano Lafleur Jaime
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8985, L 6270, F 197, S 8, H V 113151, I/A 22 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-46
Empresa: NATRACEUTICAL SA
Consejero
- Gaydier Francois
- Mccabe Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653, L 6935, F 72, S 8, H V 28554, I/A 105 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-46
Empresa: NATRACEUTICAL SA
Consejero Delegado
- Gaydier Francois
Consejero
- Gaydier Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653, L 6935, F 72, S 8, H V 28554, I/A 105 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-46
Empresa: NATRACEUTICAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bendelac Abraham Eric
- Gaydier Francois
- Uzquiano Lafleur Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8933, L 6218, F 208, S 8, H V 28554, I/A 104 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-46
Empresa: NATRACEUTICAL SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8933, L 6218, F 208, S 8, H V 28554, I/A 104 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-46
Empresa: NATRACEUTICAL INDUSTRIAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gaydier Francois
- Uzquiano Lafleur Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8985, L 6270, F 195, S 8, H V 113151, I/A 19 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Empresa: FORTE PHARMA IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Gaydier Francois
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8938, L 6223, F 71, S 8, H V 118028, I/A 23 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-46
Empresa: FORTE PHARMA IBERICA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8938, L 6223, F 70, S 8, H V 118028, I/A 22 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-46
VER MAS ACTOS
Información de GAYDIER FRANCOIS
Mostramos los datos de GAYDIER FRANCOIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAYDIER FRANCOIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos