DOMINGUEZ PEREZ VICENTE
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ PEREZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DOMINGUEZ PEREZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES TECNICAS DOMINPER SL | Socio Unico | 28/08/2019 | |
INSTALACIONES TECNICAS DOMINPER SL | Administrador Unico | 28/08/2019 | |
CHICLITOS SL | Administrador Unico | 04/08/2017 | |
ISSAYA INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 23/02/2016 | |
INGESEC-INGENIERIA E INSTALACIONES SL | Administrador Solidario | 05/12/2014 | |
MEDIP HEALTH SL | Consejero | 06/08/2014 | |
PRESVAL SA | Apoderado Mancomunado | 06/07/2012 | |
NATRA SA | M.Comit.Aud | 12/05/2011 | |
CARAVISTA INICIATIVAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/05/2009 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ PEREZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ PEREZ VICENTE
Empresa: LA PIRATA DE...MADRID SL
Administrador Solidario
- Dominguez Perez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37466 , F 194, S 8, H M 667819, I/A 8 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-28
Empresa: INSTALACIONES TECNICAS DOMINPER SL
Administrador Unico
- Dominguez Perez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39583 , F 44, S 8, H M 702601, I/A 1 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-28
Empresa: INSTALACIONES TECNICAS DOMINPER SL
Socio Único
- Dominguez Perez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39583 , F 44, S 8, H M 702601, I/A 1 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-28
Empresa: LA PIRATA DE...MADRID SL
Administrador Solidario
- Dominguez Perez Vicente
- LEGITIMA DEFENSA SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37466 , F 190, S 8, H M 667819, I/A 1 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-28
Empresa: CHICLITOS SL
Administrador Unico
- Dominguez Perez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26910 , F 5, S 8, H M 484919, I/A 4 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
Empresa: RESETEA SL
Administrador Solidario
- Dominguez Perez Vicente
- Selva Guillen Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7063, L 4366, F 122, S 8, H V 81026, I/A 8 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-46
Empresa: ISSAYA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Busutil Santos Rafael
- Dominguez Perez Vicente
- Gimeno Climente Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10085, L 7367, F 26, S 8, H V 169452, I/A 1 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-46
Administrador Solidario
- Dominguez Perez Vicente
- Garcia-almenta Alonso Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32926 , F 24, S 8, H M 592737, I/A 1 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-28
Empresa: CHICLITOS SL
Administrador Unico
- Dominguez Perez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26910 , F 4, S 8, H M 484919, I/A 3 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Empresa: MEDIP HEALTH SL
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9705, L 6987, F 42, S 8, H V 156530, I/A 5 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-46
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGUEZ PEREZ VICENTE
Mostramos los datos de DOMINGUEZ PEREZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ PEREZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos