ALVAREZ GOICOECHEA GALO
Informe ejecutivo de ALVAREZ GOICOECHEA GALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 33
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE ALVAREZ GOICOECHEA GALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTA MARTA AGRICOLA SUR SL | Apoderado Mancomunado | 26/08/2023 | |
SANTA MARTA AGRICOLA SUR SL | Apoderado | 26/08/2023 | |
LABORATORIO REIG JOFRE SA | Consejero | 07/04/2014 |
VINCULACIONES DE ALVAREZ GOICOECHEA GALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALVAREZ GOICOECHEA GALO
Empresa: TORRELAGUNA SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Goicoechea Galo
- Hernandez Roman Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36463 , F 180, S 8, H M 655143, I/A 8 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: AGRIA ZERO EMISSIONS SL
Consejero
- Alvarez Goicoechea Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6049 , F 75, S 8, H BI 77761, I/A 6 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-48
Empresa: GANUZA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 70, S 8, H BI 1788,A , I/ 32 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-48
Empresa: GANUZA SA
Consejero
- Alvarez Goicoechea Galo
Presidente
- Alvarez Goicoechea Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 68, S 8, H BI 1788,A , I/ 31 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-48
Empresa: ANBASA SERVIOBRAS SA
Apoderado
- Alvarez Goicoechea Galo
- Araluze Albisua Peli
- Arrizabalaga Kaltzakorta Aitor
- Eizaguirre Gomez Eduardo
- Pascual Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 141, S 8, H BI 4405,A , I/ 24 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-48
Empresa: ANBASA SERVIOBRAS SA
Consejero
- Alvarez Goicoechea Galo
Presidente
- Alvarez Goicoechea Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2098 , F 141, S 8, H BI 4405,A , I/ 23 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-48
Empresa: SANTA MARTA AGRICOLA SUR SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Goicoechea Galo
- Hernandez Roman Maria Inmaculada
Apoderado
- Alvarez Goicoechea Galo
- Hernandez Roman Maria Inmaculada
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36018 , F 186, S 8, H M 647216, I/A 7 (26/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-28
Empresa: JALFIT BIENESTAR SA
Consejero
- Alvarez Goicoechea Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38944 , F 208, S 8, H M 689012, I/A 22 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-28
Empresa: AVANTI STRATEGIES SL
Apoderado
- Alvarez Goicoechea Galo
- Alvarez Goicoechea Galo
- Araluce Albisua Peli
- Arrizabalaga Kaltzakorta Aitor
- Eizaguirre Gomez Eduardo
- Eizaguirre Gomez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 69, S 8, H BI 72981, I/A 9 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-48
Empresa: AVANTI STRATEGIES SL
Consejero
- Alvarez Goicoechea Galo
Presidente
- Alvarez Goicoechea Galo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 24, S 8, H BI 72981, I/A 8 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-48
VER MAS ACTOS
Información de ALVAREZ GOICOECHEA GALO
Mostramos los datos de ALVAREZ GOICOECHEA GALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALVAREZ GOICOECHEA GALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos