ARALUCE ALBISUA PELI
Informe ejecutivo de ARALUCE ALBISUA PELI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ARALUCE ALBISUA PELI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVANTI STRATEGIES SL | Consejero | 13/01/2020 | |
SARENET GRUPO SL | Consejero | 13/01/2015 |
VINCULACIONES DE ARALUCE ALBISUA PELI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARALUCE ALBISUA PELI
Empresa: SERVIOBRAS DONOSTI SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 1116, I/A 30 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-20
Empresa: SERVIOBRAS DONOSTI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 1116, I/A 29 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-20
Empresa: AVANTI STRATEGIES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 69, S 8, H BI 72981, I/A 9 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-48
Empresa: SERVIOBRAS DONOSTI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 123, S 8, H SS 1116, I/A 27 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-20
Empresa: SERVIOBRAS DONOSTI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Goicoechea Galo
- Araluce Albisua Peli
- Arrizabalaga Kaltzakorta Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 123, S 8, H SS 1116, I/A 27 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-20
Empresa: ELKARGI CONSULTORES SL
Apoderado
- Araluce Albisua Peli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 41, S 8, H SS 36574, I/A 10 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-20
Empresa: AVANTI STRATEGIES SL
Apoderado
- Alvarez Goicoechea Galo
- Araluce Albisua Peli
- Arrizabalaga Kaltzakorta Aitor
- Eizaguirre Gomez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 23, S 8, H BI 72981, I/A 4 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-48
Empresa: SERVIOBRAS DONOSTI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Goicoechea Galo
- Araluce Albisua Peli
- Arrizabalaga Kaltzakorta Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 121, S 8, H SS 1116, I/A 22 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-20
Empresa: SERVIOBRAS DONOSTI SA
Consejero
- Alvarez Goicoechea Galo
- Araluce Albisua Peli
- Arrizabalaga Kaltzakorta Aitor
- WHITE HOLE INVESTMENTS SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2867 , F 120, S 8, H SS 1116, I/A 20 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-20
Empresa: AVANTI STRATEGIES SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5837 , F 17, S 8, H BI 72981, I/A 2 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-48
VER MAS ACTOS
Información de ARALUCE ALBISUA PELI
Mostramos los datos de ARALUCE ALBISUA PELI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARALUCE ALBISUA PELI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos