MCCABE BRENDA
Informe ejecutivo de MCCABE BRENDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MCCABE BRENDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIO REIG JOFRE SA | M.Comit.Aud | 15/09/2014 | 31/12/2014 |
LABORATORIO REIG JOFRE SA | Pte.Comit.Au | 15/09/2014 | 31/12/2014 |
LABORATORIO REIG JOFRE SA | Consejero | 26/07/2013 | 31/12/2014 |
LABORATORIO REIG JOFRE SA | Miem.Com.Ej. | 31/10/2013 | 15/09/2014 |
LABORATORIO REIG JOFRE SA | Pres.Com.Ej. | 31/10/2013 | 15/09/2014 |
VINCULACIONES DE MCCABE BRENDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MCCABE BRENDA
Empresa: NATRACEUTICAL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
M.Comit.Aud
- Alvarez Goicoechea Galo
- BMS PROMOCION Y DESARROLLO SL
- Mccabe Brenda
Presidente
Pte.Comit.Au
- Mccabe Brenda
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653, L 6935, F 81, S 8, H V 28554, I/A 116 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-46
Empresa: NATRACEUTICAL SA
Consejero Delegado Solidario
M.Comit.Aud
- Alvarez Goicoechea Galo
- BMS PROMOCION Y DESARROLLO SL
- Mccabe Brenda
Pte.Comit.Au
- Mccabe Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653, L 6935, F 76, S 8, H V 28554, I/A 112 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-46
Empresa: NATRACEUTICAL SA
Miem.Com.Ej.
- Mccabe Brenda
Pres.Com.Ej.
- Mccabe Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653, L 6935, F 76, S 8, H V 28554, I/A 112 (15/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-180-46
Empresa: NATRACEUTICAL SA
Miem.Com.Ej.
- IBERSUIZAS ALFA SL
- Mccabe Brenda
- NATRA SA
Pres.Com.Ej.
- IBERSUIZAS ALFA SL
- Mccabe Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653, L 6935, F 75, S 8, H V 28554, I/A 107 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-46
Empresa: NATRACEUTICAL SA
Consejero
- Gaydier Francois
- Mccabe Brenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9653, L 6935, F 72, S 8, H V 28554, I/A 105 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-46
Información de MCCABE BRENDA
Mostramos los datos de MCCABE BRENDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MCCABE BRENDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos