GARCIA GARCIA RUBEN
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE GARCIA GARCIA RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA | Apoderado | 29/08/2024 | |
GARCITRANS CONTENEDORES SL | Socio Unico | 27/06/2019 | |
GARCITRANS CONTENEDORES SL | Administrador Unico | 27/06/2019 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2018 | |
PROPEVA SL | Administrador Solidario | 03/04/2018 | |
SOLUNA FORMACION Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 18/05/2017 | |
RAPID BOX SL | Administrador Solidario | 27/11/2015 | |
MONTERREAL NATURALEZA SL | Administrador Unico | 14/08/2015 | |
CARTERA INMOBILIARIA ALFA OMEGA SL | Socio Unico | 16/03/2015 | |
CARTERA INMOBILIARIA ALFA OMEGA SL | Administrador Unico | 16/03/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA RUBEN
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA
Apoderado
- Garcia Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 12689, I/A 3162 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: HERDICASA SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Garcia Ruben
- Zapico Torre Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104 , F 13, S 8, H AS 1857, I/A 22 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-33
Empresa: COTERA EDUCACION Y SALUD SL
Socio Único
- Garcia Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42982 , F 180, S 8, H M 759697, I/A 1 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Empresa: CONSTRUCCIONES RASCON SL
Apoderado
- Garcia Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 628 , F 34, S 8, H H 163, I/A 12 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-21
Empresa: SOLUNA CUERPO Y MENTE SL
Administrador Solidario
- Camporro Fernandez Enrique
- Garcia Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 67, S 8, H AS 47062, I/A 5 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-33
Empresa: SANZ SAD SANT CUGAT SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Ruben
- Garcia Sanz Maria Consuelo
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 127, S 8, H B 378624, I/A 3 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Empresa: EL ABUELO GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Eloy
- Garcia Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 76, S 8, H LE 14791, I/A 4 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-24
Empresa: BAR RESTAURANTE EL MALECON SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Laura
- Garcia Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4768, L 3676, F 35, S 8, H MA105457, I/A 4 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-29
Empresa: HERDICASA SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Garcia Ruben
- Zapico Torre Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104 , F 12, S 8, H AS 1857, I/A 19 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-33
Empresa: GARCITRANS CONTENEDORES SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39300 , F 120, S 8, H M 697989, I/A 1 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GARCIA RUBEN
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos