GARCIA GARCIA ELOY
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA ELOY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GARCIA GARCIA ELOY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SYSTEM PICKING SL | Administrador Solidario | 28/09/2023 | |
EUROPEAN SYSTEM EXPRESS SL | Administrador Solidario | 01/09/2023 | |
SYSTEM PICKING SL | Apoderado | 16/03/2021 | |
MARCO PIERI SL | Socio Unico | 17/08/2016 | |
MARCO PIERI SL | Administrador Unico | 17/08/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA ELOY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA ELOY
Empresa: SYSTEM PICKING SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Eloy
- Ordoñez Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4355 , F 140, S 8, H A 173317, I/A 3 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-192-03
Empresa: EUROPEAN SYSTEM EXPRESS SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Eloy
- Ordoñez Rodriguez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4320 , F 45, S 8, H A 171212, I/A 6 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-03
Empresa: EUROPEAN SYSTEM EXPRESS SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4320 , F 45, S 8, H A 171212, I/A 6 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-173-03
Empresa: ELOYMAR SA
Consejero Delegado
- Garcia Garcia Eloy
Consejero
- Alvariza Acosta Mirasela
- Garcia Garcia Eloy
Presidente
- Garcia Garcia Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1107, L 1107, F 207, S 8, H PO 3582, I/A 36 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-36
Empresa: EUROPEAN SYSTEM EXPRESS SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4320 , F 44, S 8, H A 171212, I/A 4 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-9-03
Empresa: SYSTEM PICKING SL
Apoderado
- Garcia Garcia Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4355 , F 140, S 8, H A 173317, I/A 2 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-03
Empresa: EL ABUELO GARCIA SL
Liquidador
- Garcia Garcia Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 76, S 8, H LE 14791, I/A 4 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-24
Empresa: EL ABUELO GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Eloy
- Garcia Garcia Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 76, S 8, H LE 14791, I/A 4 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-24
Empresa: E GARCIA SA
Liquidador
- Garcia Garcia Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 16, S 8, H PO 2165, I/A 23 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-36
Empresa: E GARCIA SA
Liquidador
- Garcia Garcia Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 16, S 8, H PO 2165, I/A 22 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-36
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GARCIA ELOY
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA ELOY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA ELOY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos