EL ABUELO GARCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via de San Marcos, 30
Código Postal 24002
Municipio León
Provincia León
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL ABUELO GARCIA SL
CIF B24489395
Actividad Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 19/02/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EL ABUELO GARCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL ABUELO GARCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Eloy | Administrador Solidario | 25/04/2014 | 13/11/2019 |
Garcia Garcia Eloy | Liquidador | 13/11/2019 | 13/11/2019 |
Garcia Garcia Ruben | Administrador Solidario | 25/04/2014 | 13/11/2019 |
Garcia Garcia Eloy | Administrador Unico | 25/04/2014 |
ACTOS BORME DE EL ABUELO GARCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 76, S 8, H LE 14791, I/A 4 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 76, S 8, H LE 14791, I/A 4 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-24
- Código CNAE de la actividad principal del Objeto: 4774
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 76, S 8, H LE 14791, I/A 4 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 76, S 8, H LE 14791, I/A 4 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 76, S 8, H LE 14791, I/A 4 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-24
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 77, S 8, H LE 14791, I/A 3 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 77, S 8, H LE 14791, I/A 3 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 77, S 8, H LE 14791, I/A 3 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-24
- G.V. DE SAN MARCOS 30 BAJO (LEON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013 , F 76, S 8, H LE 14791, I/A 2 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-24