E GARCIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rua General Martitegui, 2
Código Postal 36002
Municipio Pontevedra
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social E GARCIA SA
CIF A36117372
Capital Social 178381.5 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE E GARCIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE E GARCIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Alvariza Eloy | Apoderado | 08/04/2011 | 15/01/2019 |
Garcia Garcia Eloy | Liquidador | 21/11/2018 | 15/01/2019 |
Garcia Garcia Eloy | Administrador Unico | 08/04/2011 | 21/11/2018 |
ACTOS BORME DE E GARCIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 16, S 8, H PO 2165, I/A 23 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 16, S 8, H PO 2165, I/A 23 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 16, S 8, H PO 2165, I/A 22 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 16, S 8, H PO 2165, I/A 22 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 16, S 8, H PO 2165, I/A 22 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-36
- C/ GENERAL MARTITEGUI 2 - BAJO DERECHA (PONTEVEDRA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 16, S 8, H PO 2165, I/A 21 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 16, S 8, H PO 2165, I/A 20 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-149-36
Capital Anterior: | 606.381,20 | Euros |
Disminución de capital | 427.999,70 | Euros |
Capital Actual: | 178.381,50 | Euros |
Porcentaje: | 70,58 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 15, S 8, H PO 2165, I/A 19 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-36
Capital Anterior: | 708.532,80 | Euros |
Disminución de capital | 102.151,60 | Euros |
Capital Actual: | 606.381,20 | Euros |
Porcentaje: | 14,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 15, S 8, H PO 2165, I/A 18 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-36
Capital Anterior: | 1.141.922,80 | Euros |
Disminución de capital | 433.390,00 | Euros |
Capital Actual: | 708.532,80 | Euros |
Porcentaje: | 37,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 786, L 786, F 15, S 8, H PO 2165, I/A 17 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-36