SANZ SAD SANT CUGAT SL - EXTINGUIDA
Razón Social SANZ SAD SANT CUGAT SL
CIF B65055659
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/03/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SANZ SAD SANT CUGAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANZ SAD SANT CUGAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Ruben | Administrador Solidario | 04/12/2017 | 19/11/2019 |
Garcia Sanz Maria Consuelo | Liquidador | 19/11/2019 | 19/11/2019 |
Garcia Sanz Maria Consuelo | Administrador Solidario | 04/12/2017 | 19/11/2019 |
Garcia Sanz Maria Consuelo | Administrador Unico | 11/03/2009 | 04/12/2017 |
ACTOS BORME DE SANZ SAD SANT CUGAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 127, S 8, H B 378624, I/A 3 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 127, S 8, H B 378624, I/A 3 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 127, S 8, H B 378624, I/A 3 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 127, S 8, H B 378624, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 127, S 8, H B 378624, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DOÑA MARIA CONSUELO GARCIA SANZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 126, S 8, H B 378624, I/A 1 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 126, S 8, H B 378624, I/A 1 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-08
Dirección:CL DELS ESCACS Num.20 (RUBI)
Comienzo de operaciones:01/03/09
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES A DOMICILIO TANTO PARA LA TERCERA EDAD COMO PARA DISCAPACITADOS,SERVICIO DOMESTICO,CUIDADO DE NIÑOS,SERVICIOS DELIMPIEZA,SERVICIOS DE INFORMACION EN MATERIAL DE SALUD Y SEGUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41093 , F 126, S 8, H B 378624, I/A 1 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-08