GARCIA CASTELLANO JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de GARCIA CASTELLANO JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA CASTELLANO JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA | Administrador Unico | 31/01/2014 | 27/10/2016 |
HORMIGONES DEL JARAMA SA | Consejero | 20/07/2011 | 17/12/2014 |
HORMIGONES OCAÑA SA | Consejero | 13/02/2014 | |
CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA | Consejero Delegado Solidario | 18/06/2010 | 31/01/2014 |
CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA | Consejero | 18/06/2010 | 31/01/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA CASTELLANO JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA CASTELLANO JOSE MIGUEL
Empresa: CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA
Administrador Unico
- Garcia Castellano Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 33, S 8, H M 169071, I/A B (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Empresa: HORMIGONES DEL JARAMA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cruzado Alonso Arsenio
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Angel Luis
- Cruzado Carpintero Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
- Garcia Castellano Jose Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 197, S 8, H M 87239, I/A 15 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: HORMIGONES OCAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cruzado Alonso Arsenio
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Angel Luis
- Cruzado Carpintero Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
- Garcia Castellano Jose Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 172, S 8, H TO 2599, I/A 8 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-45
Empresa: CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA
Administrador Unico
- Garcia Castellano Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 31, S 8, H M 169071, I/A 9 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Empresa: CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Garcia Castellano Jose Miguel
Consejero
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Angel Luis
- Cruzado Carpintero Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
- Garcia Castellano Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 31, S 8, H M 169071, I/A 9 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Empresa: HORMIGONES DEL JARAMA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 162, S 8, H M 87239, I/A 12 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Garcia Castellano Jose Miguel
Consejero
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Angel Luis
- Cruzado Carpintero Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
- Garcia Castellano Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 30, S 8, H M 169071, I/A 8 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Información de GARCIA CASTELLANO JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de GARCIA CASTELLANO JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA CASTELLANO JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos