CRUZADO CARPINTERO JUAN GABRIEL
Informe ejecutivo de CRUZADO CARPINTERO JUAN GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRUZADO CARPINTERO JUAN GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANTERAS BOGAS SA | Administrador Unico | 11/07/2024 | |
HORMIGONES DEL JARAMA SA | Administrador Unico | 17/12/2014 | |
HORMIGONES LA TORRE SA | Representante | 02/06/2011 |
VINCULACIONES DE CRUZADO CARPINTERO JUAN GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZADO CARPINTERO JUAN GABRIEL
Empresa: CANTERAS BOGAS SA
Administrador Unico
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 279127, I/A 9 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: HORMIGONES DEL JARAMA SA
Administrador Unico
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 199, S 8, H M 87239, I/A 18 (07/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-28
Empresa: CANTERAS BOGAS SA
Administrador Unico
Representante
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16414 , F 103, S 8, H M 279127, I/A 8 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-28
Empresa: HORMIGONES DEL JARAMA SA
Administrador Unico
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 197, S 8, H M 87239, I/A 15 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: HORMIGONES DEL JARAMA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cruzado Alonso Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
Consejero
- Cruzado Alonso Arsenio
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Angel Luis
- Cruzado Carpintero Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
- Garcia Castellano Jose Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 197, S 8, H M 87239, I/A 15 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: HORMIGONES OCAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cruzado Alonso Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
Consejero
- Cruzado Alonso Arsenio
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Angel Luis
- Cruzado Carpintero Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
- Garcia Castellano Jose Miguel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 172, S 8, H TO 2599, I/A 8 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-45
Empresa: CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Angel Luis
- Cruzado Carpintero Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
- Garcia Castellano Jose Miguel
Presidente
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 31, S 8, H M 169071, I/A 9 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Empresa: HORMIGONES OCAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cruzado Alonso Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 349 , F 82, S 8, H TO 2599, I/A 7 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-45
Empresa: HORMIGONES DEL JARAMA SA
Consejero Delegado Solidario
- Cruzado Alonso Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 162, S 8, H M 87239, I/A 12 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: HORMIGONES LA TORRE SA
Administrador Unico
Representante
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22781 , F 75, S 8, H M 407717, I/A 2 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
VER MAS ACTOS
Información de CRUZADO CARPINTERO JUAN GABRIEL
Mostramos los datos de CRUZADO CARPINTERO JUAN GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZADO CARPINTERO JUAN GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos