CRUZADO CARPINTERO ANA MARIA
Informe ejecutivo de CRUZADO CARPINTERO ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRUZADO CARPINTERO ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES OCAÑA SA | Apoderado Solidario | 13/02/2014 | |
CANTERAS BOGAS SA | Apoderado | 05/02/2014 | |
HORMIGONES LA TORRE SA | Apoderado | 28/01/2014 |
VINCULACIONES DE CRUZADO CARPINTERO ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZADO CARPINTERO ANA MARIA
Empresa: HORMIGONES DEL JARAMA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 197, S 8, H M 87239, I/A 15 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: HORMIGONES OCAÑA SA
Apoderado Solidario
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 173, S 8, H TO 2599, I/A 9 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-45
Empresa: HORMIGONES OCAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 172, S 8, H TO 2599, I/A 8 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-45
Empresa: CANTERAS BOGAS SA
Apoderado
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16414 , F 102, S 8, H M 279127, I/A 7 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-28
Empresa: CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA
Apoderado
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 32, S 8, H M 169071, I/A 10 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-28
Empresa: CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Garcia Castellano Jose Miguel
Consejero
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Angel Luis
- Cruzado Carpintero Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
- Garcia Castellano Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 31, S 8, H M 169071, I/A 9 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Empresa: HORMIGONES LA TORRE SA
Apoderado
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22781 , F 77, S 8, H M 407717, I/A 4 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Empresa: HORMIGONES DEL JARAMA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 162, S 8, H M 87239, I/A 12 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Garcia Castellano Jose Miguel
Consejero
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Angel Luis
- Cruzado Carpintero Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
- Garcia Castellano Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 30, S 8, H M 169071, I/A 8 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Información de CRUZADO CARPINTERO ANA MARIA
Mostramos los datos de CRUZADO CARPINTERO ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZADO CARPINTERO ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos