CRUZADO CARPINTERO ARSENIO
Informe ejecutivo de CRUZADO CARPINTERO ARSENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CRUZADO CARPINTERO ARSENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES DEL JARAMA SA | Vicepresidente | 20/07/2011 | 17/12/2014 |
HORMIGONES DEL JARAMA SA | Consejero | 20/07/2011 | 17/12/2014 |
HORMIGONES OCAÑA SA | Vicepresidente | 13/02/2014 | |
HORMIGONES OCAÑA SA | Consejero | 13/02/2014 | |
CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA | Consejero | 18/06/2010 | 31/01/2014 |
VINCULACIONES DE CRUZADO CARPINTERO ARSENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZADO CARPINTERO ARSENIO
Empresa: HORMIGONES DEL JARAMA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Cruzado Carpintero Arsenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 197, S 8, H M 87239, I/A 15 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Empresa: HORMIGONES OCAÑA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Cruzado Carpintero Arsenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 172, S 8, H TO 2599, I/A 8 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-45
Empresa: CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Angel Luis
- Cruzado Carpintero Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
- Garcia Castellano Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 31, S 8, H M 169071, I/A 9 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-28
Empresa: HORMIGONES DEL JARAMA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Cruzado Carpintero Arsenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5323 , F 162, S 8, H M 87239, I/A 12 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: CIEMPOZUELOS TRANSPORTES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cruzado Carpintero Ana Maria
- Cruzado Carpintero Angel Luis
- Cruzado Carpintero Arsenio
- Cruzado Carpintero Juan Gabriel
- Garcia Castellano Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10679 , F 30, S 8, H M 169071, I/A 8 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-28
Información de CRUZADO CARPINTERO ARSENIO
Mostramos los datos de CRUZADO CARPINTERO ARSENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZADO CARPINTERO ARSENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos