GARAY SALAZAR REGINA
Informe ejecutivo de GARAY SALAZAR REGINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARAY SALAZAR REGINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORGAN STANLEY SPANISH HOLDINGS SL | Consejero | 20/02/2017 | 04/06/2021 |
MORGAN STANLEY SV SA | Apoderado | 21/05/2010 | 27/04/2021 |
MORGAN STANLEY SV SA | Apoderado | 10/12/2020 | 27/04/2021 |
MORGAN STANLEY SV SA | Consejero | 17/02/2017 | 27/04/2021 |
VINCULACIONES DE GARAY SALAZAR REGINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARAY SALAZAR REGINA
Empresa: MORGAN STANLEY SPANISH HOLDINGS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 101, S 8, H M 430023, I/A 44 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Empresa: MORGAN STANLEY SV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24989 , F 53, S 8, H M 449968, I/A 58 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: MORGAN STANLEY SPANISH HOLDINGS SL
Consejero
- Garay Salazar Regina
- Hernandez Perez Jorge
- Sarrado Serret Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 97, S 8, H M 430023, I/A 35 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: MORGAN STANLEY SV SA
Consejero
- Garay Salazar Regina
- Sarrado Serret Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24989 , F 46, S 8, H M 449968, I/A 45 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-28
Empresa: MORGAN STANLEY SV SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24989 , F 31, S 8, H M 449968, I/A 13 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28
Información de GARAY SALAZAR REGINA
Mostramos los datos de GARAY SALAZAR REGINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARAY SALAZAR REGINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos