DE PABLO REDONDO CARMEN
Informe ejecutivo de DE PABLO REDONDO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE PABLO REDONDO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA | Apoderado Solidario | 15/11/2022 |
VINCULACIONES DE DE PABLO REDONDO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PABLO REDONDO CARMEN
Empresa: VISCOFAN SA
Consejero
- De Pablo Redondo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2036 , F 154, S 8, H NA 362, I/A 235 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-31
Empresa: COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA
Apoderado Solidario
- De Pablo Redondo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43512 , F 55, S 8, H M 12689, I/A 2044 (15/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-222-28
Empresa: VISCOFAN SA
Consejero
- De Pablo Redondo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1916 , F 12, S 8, H NA 362, I/A 214 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-31
Empresa: MORGAN STANLEY SV SA
Apoderado
- Arenas De Bedmar Joaquin
- De Busturia Rodriguez Escudero Javier Maria
- De Pablo Redondo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24989 , F 35, S 8, H M 449968, I/A 25 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-28
Empresa: HALEAKALA 2003 SL
Socio Único
- De Pablo Redondo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29571 , F 56, S 8, H M 532214, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Empresa: MORGAN STANLEY SV SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24989 , F 31, S 8, H M 449968, I/A 13 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-28
Información de DE PABLO REDONDO CARMEN
Mostramos los datos de DE PABLO REDONDO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PABLO REDONDO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos