GRAIÑO GARCIA MARIA
Informe ejecutivo de GRAIÑO GARCIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GRAIÑO GARCIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORGAN STANLEY EUROPE SE | Apoderado Mancomunado | 10/04/2024 | |
MSIM FUND MANAGEMENT IRELAND LIMITED | Apoderado Solidario | 29/07/2022 |
VINCULACIONES DE GRAIÑO GARCIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRAIÑO GARCIA MARIA
Empresa: MORGAN STANLEY EUROPE SE
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44646 , F 212, S 8, H M 734448, I/A 18 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Empresa: MORGAN STANLEY EUROPE SE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44646 , F 212, S 8, H M 734448, I/A 18 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-28
Empresa: MORGAN STANLEY EUROPE SE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41447 , F 50, S 8, H M 734448, I/A 14 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: MSIM FUND MANAGEMENT IRELAND LIMITED
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42307 , F 118, S 8, H M 732523, I/A 14 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: MORGAN STANLEY SV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24989 , F 53, S 8, H M 449968, I/A 58 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Información de GRAIÑO GARCIA MARIA
Mostramos los datos de GRAIÑO GARCIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRAIÑO GARCIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos