QUER MORALEDA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de QUER MORALEDA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE QUER MORALEDA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORGAN STANLEY PRIVATE WEALTH MANAGEMENT LIMITED | Apoderado | 24/07/2014 | |
MORGAN STANLEY PRIVATE WEALTH MANAGEMENT LIMITED | Apoderado | 25/05/2009 |
VINCULACIONES DE QUER MORALEDA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUER MORALEDA JUAN CARLOS
Empresa: MSIM FUND MANAGEMENT IRELAND LIMITED
Apoderado Mancomunado
- Garrido Torres Pedro Luis
- Quer Moraleda Juan Carlos
- Quer Moraleda Juan Carlos
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garrido Torres Pedro Luis
- Quer Moraleda Juan Carlos
- Quer Moraleda Juan Carlos
- Quer Moraleda Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42307 , F 119, S 8, H M 732523, I/A 16 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-28
Empresa: MORGAN STANLEY EUROPE SE
Apoderado Mancomunado
- Garrido Torres Pedro Luis
- Garrido Torres Pedro Luis
- Quer Moraleda Juan Carlos
- Quer Moraleda Juan Carlos
- Siebold Hanns Christoph Paul Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41447 , F 43, S 8, H M 734448, I/A 8 (28/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-28
Apoderado Mancomunado
- Dominguez Perez Esther
- Dominguez Perez Esther
- Garrido Torres Pedro Luis
- Garrido Torres Pedro Luis
- Isasi Fernandez De Bobadilla Luis
- Kempf Stefan
- Kempf Stefan
- Quer Moraleda Juan Carlos
- Quer Moraleda Juan Carlos
Apoderado Solidario
- Esteban Lopez Andres Fernando
- Fernandez Silva Francisco Jose
- Gonzalez Soler Elisabeth
- Hernandez Perez Jorge
- Hernandez Perez Jorge
- Isasi Fernandez De Bobadilla Luis
- Isasi Fernandez De Bobadilla Luis
- Morgan Stanley Uk Limited
- Quer Moraleda Juan Carlos
- Quer Moraleda Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37924 , F 219, S 8, H M 675315, I/A 8 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Empresa: MORGAN STANLEY SPANISH HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garrido Torres Pedro Luis
- Quer Moraleda Juan Carlos
Apoderado Mancomunado
- Quer Moraleda Juan Carlos
- Quer Moraleda Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32016 , F 101, S 8, H M 430023, I/A 46 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-28
Empresa: MSIM FUND MANAGEMENT IRELAND LIMITED
Apoderado Mancomunado
- Dominguez Perez Esther
- Garrido Torres Pedro Luis
- Quer Moraleda Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41328 , F 11, S 8, H M 732523, I/A 8 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Empresa: MORGAN STANLEY EUROPE SE
Apoderado Mancomunado
- Garrido Torres Pedro Luis
- Gonzalez Soler Elisabeth
- Quer Moraleda Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41447 , F 42, S 8, H M 734448, I/A 4 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-28
Empresa: MORGAN STANLEY EUROPE SE
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41447 , F 40, S 8, H M 734448, I/A 3 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-28
Empresa: MSIM FUND MANAGEMENT IRELAND LIMITED
Apoderado
- Gonzalez Soler Elisabeth
- Hernandez Perez Jorge
- Quer Moraleda Juan Carlos
- Villalba Leiros Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41328 , F 11, S 8, H M 732523, I/A 7 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: MSIM FUND MANAGEMENT IRELAND LIMITED
Apoderado
- Hernandez Perez Jorge
- Quer Moraleda Juan Carlos
- Villalba Leiros Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41328 , F 10, S 8, H M 732523, I/A 6 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: MSIM FUND MANAGEMENT IRELAND LIMITED
Apoderado
- Garrido Torres Pedro Luis
- Gonzalez Soler Elisabeth
- Quer Moraleda Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41328 , F 10, S 8, H M 732523, I/A 5 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
VER MAS ACTOS
Información de QUER MORALEDA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de QUER MORALEDA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUER MORALEDA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos