MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 55
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 18/01/2019
VINCULACIONES DE MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Perez Esther | Apoderado Mancomunado | 22/12/2021 | |
Dominguez Perez Esther | Apoderado Mancomunado | 06/05/2020 | 22/12/2021 |
Esteban Lopez Andres Fernando | Apoderado Solidario | 06/05/2020 | 22/12/2021 |
Fernandez Silva Francisco Jose | Apoderado Solidario | 06/05/2020 | 22/12/2021 |
Garrido Torres Pedro Luis | Apoderado Mancomunado | 22/12/2021 | |
Garrido Torres Pedro Luis | Apoderado Mancomunado | 06/05/2020 | 22/12/2021 |
Gonzalez Soler Elisabeth | Apoderado | 10/04/2019 | 22/12/2021 |
Gonzalez Soler Elisabeth | Apoderado Solidario | 10/04/2019 | 22/12/2021 |
Hernandez Perez Jorge | Apoderado Solidario | 10/04/2019 | 22/12/2021 |
Hernandez Perez Jorge | Apoderado Solidario | 22/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37924 , F 219, S 8, H M 675315, I/A 8 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37924 , F 219, S 8, H M 675315, I/A 8 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37924 , F 219, S 8, H M 675315, I/A 8 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37924 , F 218, S 8, H M 675315, I/A 7 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37924 , F 218, S 8, H M 675315, I/A 7 (06/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37924 , F 217, S 8, H M 675315, I/A 6 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37924 , F 217, S 8, H M 675315, I/A 5 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37924 , F 216, S 8, H M 675315, I/A 4 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37924 , F 215, S 8, H M 675315, I/A 2 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37924 , F 216, S 8, H M 675315, I/A 3 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-28