FUENTES IRIARTE ANDRES
Informe ejecutivo de FUENTES IRIARTE ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FUENTES IRIARTE ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL M.C.S. SA | Consejero | 20/10/2022 | |
BOLHEBAN SA | Consejero | 07/04/2017 | |
BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA | Consejero | 20/12/2013 | 11/08/2015 |
VINCULACIONES DE FUENTES IRIARTE ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUENTES IRIARTE ANDRES
Empresa: COMERCIAL M.C.S. SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Fuentes Iriarte Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 148, S 8, H NA 5287, I/A 20 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Empresa: BOLHEBAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Fuentes Iriarte Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 204, S 8, H Z 10236, I/A 9 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-50
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero
- Fuentes Iriarte Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 201, S 8, H NA 6542, I/A 47 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-31
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Fuentes Iriarte Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 200, S 8, H NA 6542, I/A 45 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-31
Información de FUENTES IRIARTE ANDRES
Mostramos los datos de FUENTES IRIARTE ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUENTES IRIARTE ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos