BACAICOA ULAYAR FERNANDO
Informe ejecutivo de BACAICOA ULAYAR FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BACAICOA ULAYAR FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA | Consejero Delegado | 21/09/2023 | |
COMERCIAL M.C.S. SA | Administrador Solidario | 20/10/2022 | |
BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA | Presidente | 20/12/2013 | |
BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA | Consejero | 20/12/2013 |
VINCULACIONES DE BACAICOA ULAYAR FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BACAICOA ULAYAR FERNANDO
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Maria Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
Presidente
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 218, S 8, H NA 6542, I/A 60 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-31
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero Delegado
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 218, S 8, H NA 6542, I/A 60 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-31
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero Delegado
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 218, S 8, H NA 6542, I/A 60 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-31
Empresa: COMERCIAL M.C.S. SA
Administrador Solidario
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 148, S 8, H NA 5287, I/A 20 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Empresa: COMERCIAL M.C.S. SA
Consejero Delegado
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Fuentes Iriarte Andres
Presidente
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 148, S 8, H NA 5287, I/A 20 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Consejero Delegado
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Ulayar Ulayar Maria Asuncion
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Ulayar Ulayar Maria Asuncion
Presidente
Secretario
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 195, S 8, H NA 9272, I/A 13 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-31
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
Presidente
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 202, S 8, H NA 6542, I/A 52 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-31
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero Delegado
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 202, S 8, H NA 6542, I/A 52 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-31
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 202, S 8, H NA 6542, I/A 52 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-31
Empresa: BOLHEBAN SA
Liquidador
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 204, S 8, H Z 10236, I/A 9 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-50
VER MAS ACTOS
Información de BACAICOA ULAYAR FERNANDO
Mostramos los datos de BACAICOA ULAYAR FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BACAICOA ULAYAR FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos