BACAICOA ULAYAR MIGUEL JAVIER
Informe ejecutivo de BACAICOA ULAYAR MIGUEL JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BACAICOA ULAYAR MIGUEL JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL M.C.S. SA | Administrador Solidario | 20/10/2022 | |
EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS FER-JA SL | Administrador Solidario | 05/10/2022 | |
BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA | Apoderado | 30/11/2018 | |
BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA | Consejero | 20/12/2013 |
VINCULACIONES DE BACAICOA ULAYAR MIGUEL JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BACAICOA ULAYAR MIGUEL JAVIER
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Maria Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 618 , F 218, S 8, H NA 6542, I/A 60 (21/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-31
Empresa: COMERCIAL M.C.S. SA
Administrador Solidario
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 148, S 8, H NA 5287, I/A 20 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Empresa: COMERCIAL M.C.S. SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Fuentes Iriarte Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 148, S 8, H NA 5287, I/A 20 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Administrador Solidario
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 195, S 8, H NA 9272, I/A 13 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-31
Consejero Delegado
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Ulayar Ulayar Maria Asuncion
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Ulayar Ulayar Maria Asuncion
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 195, S 8, H NA 9272, I/A 13 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-31
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Apoderado
- Bacaicoa Ulayar Maria Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 202, S 8, H NA 6542, I/A 54 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-31
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 202, S 8, H NA 6542, I/A 52 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-31
Empresa: BOLHEBAN SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Fuentes Iriarte Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 204, S 8, H Z 10236, I/A 9 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-50
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Fuentes Iriarte Andres
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 200, S 8, H NA 6542, I/A 45 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-31
Información de BACAICOA ULAYAR MIGUEL JAVIER
Mostramos los datos de BACAICOA ULAYAR MIGUEL JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BACAICOA ULAYAR MIGUEL JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos