BACAICOA ULAYAR BEATRIZ
Informe ejecutivo de BACAICOA ULAYAR BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BACAICOA ULAYAR BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS FER-JA SL | Administrador Solidario | 05/10/2022 |
VINCULACIONES DE BACAICOA ULAYAR BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BACAICOA ULAYAR BEATRIZ
Empresa: COMERCIAL M.C.S. SA
Consejero Delegado
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Fuentes Iriarte Andres
Presidente
Secretario
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 244 , F 148, S 8, H NA 5287, I/A 20 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-31
Administrador Solidario
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 195, S 8, H NA 9272, I/A 13 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-31
Consejero Delegado
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Ulayar Ulayar Maria Asuncion
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Ulayar Ulayar Maria Asuncion
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 195, S 8, H NA 9272, I/A 13 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-31
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
Secretario
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 202, S 8, H NA 6542, I/A 52 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-31
Empresa: BOLHEBAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Fuentes Iriarte Andres
Presidente
Secretario
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 204, S 8, H Z 10236, I/A 9 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-50
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
- Bacaicoa Ulayar Miguel Javier
- Fuentes Iriarte Andres
Presidente
Secretario
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 200, S 8, H NA 6542, I/A 45 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-31
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 200, S 8, H NA 6542, I/A 45 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-31
Empresa: BACAICOA INDUSTRIAS PLASTICAS SA
Consejero Delegado
- Bacaicoa Ulayar Beatriz
- Bacaicoa Ulayar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 300 , F 200, S 8, H NA 6542, I/A 45 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-31
Información de BACAICOA ULAYAR BEATRIZ
Mostramos los datos de BACAICOA ULAYAR BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BACAICOA ULAYAR BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos