FU ZOU YUHUA
Informe ejecutivo de FU ZOU YUHUA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FU ZOU YUHUA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FU YI ROMARATE ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 28/05/2015 | 10/11/2023 |
FU YI ROMARATE ASOCIADOS SL | Liquidador | 10/11/2023 | 10/11/2023 |
FU SIERRA CONSULTORES SL | Administrador Unico | 12/02/2014 | 15/10/2015 |
FU SIERRA CONSULTORES SL | Liquidador | 15/10/2015 | 15/10/2015 |
FU SIERRA CONSULTORES SL | Administrador Mancomunado | 10/10/2012 | 12/02/2014 |
VINCULACIONES DE FU ZOU YUHUA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FU ZOU YUHUA
Empresa: FU YI ROMARATE ASOCIADOS SL
Liquidador
- Fu Zou Yuhua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 114, S 8, H M 602359, I/A 6 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Empresa: FU YI ROMARATE ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Fu Zou Yuhua
- Gu Yimin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 114, S 8, H M 602359, I/A 6 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-28
Empresa: FU SIERRA CONSULTORES SL
Liquidador
- Fu Zou Yuhua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 3 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Empresa: FU SIERRA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Fu Zou Yuhua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 3 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Empresa: FU YI ROMARATE ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Fu Zou Yuhua
- Romarate-zabala Dominguez Lucila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33464 , F 113, S 8, H M 602359, I/A 1 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Empresa: FU SIERRA CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Fu Zou Yuhua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Empresa: FU SIERRA CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Fu Zou Yuhua
- Sierra Reino Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 79, S 8, H M 545577, I/A 2 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Empresa: FU SIERRA CONSULTORES SL
Administrador Mancomunado
- Fu Zou Yuhua
- Sierra Reino Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30309 , F 78, S 8, H M 545577, I/A 1 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Información de FU ZOU YUHUA
Mostramos los datos de FU ZOU YUHUA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FU ZOU YUHUA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos